EP0729155 - Behälter für Datenträger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.02.2002 [2002/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJI MAGNETICS GmbH Fujistrasse 1 D-47533 Kleve / DE | [1996/35] | Erfinder | 01 /
Cioc, Alexander An der Obererft 78 D-41464 Neuss / DE | [1996/35] | Vertreter | Cohausz Hannig Borkowski Wissgott Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1996/35] | COHAUSZ HASE DAWIDOWICZ & PARTNER Patentanwälte Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95112191.2 | 03.08.1995 | [1996/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995203199U | 25.02.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29503199 U | [1996/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0729155 | Datum: | 28.08.1996 | Sprache: | DE | [1996/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0729155 | Datum: | 11.09.1996 | [1996/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.1996 | Klassifikation | IPC: | G11B33/04, G11B23/023 | [1996/35] | CPC: |
G11B33/0455 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1996/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Behälter für Datenträger | [1996/35] | Englisch: | Container for data carrier | [1996/35] | Französisch: | Récipient pour support d'information | [1996/35] | Prüfungsverfahren | 30.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/44] | 28.02.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.07.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/09] | 30.08.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2001 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4285558 (MEDFORD MILES E) [X] 1,11,12 * column 2, line 4 - line 40; figure - *; | [X]US4776463 (PRESS RALPH H [US]) [X] 1,11-13 * column 1, line 61 - column 2, line 22; figure - *; | [X]US4821882 (MESSINA EUGENE C [US]) [X] 1-6,8,11,12,14 * column 2, line 22 - column 3, line 7; figure - *; | [A]WO8606599 (DATASECURE SYSTEMS INC [US]) [A] 1,11-13 * abstract *; | [A]US5154294 (DUNFORD WYMAN [US]) [A] 1,3,4,6,8,11 * column A; figure - *; | [A]WO9111005 (LEITZ LOUIS [DE]) [A] 1,4,6,11-14 * abstract *; | [PX]DE29503199U (FUJI MAGNETICS GMBH [DE]) [PX] 1-14 * the whole document *; | [A]EP0456522 (SOUTHGATE TUBULAR PRODUCTS LIM [GB]) [A] 1,4,11,14 * column A; figure - *; | [A]DE4228508 (LEITZ LOUIS KG [DE]); | [A]DE4015314 (GOLLER ROLAND [DE]); | [A]DE9402428U (WINTER BRUNO [DE]) |