EP0698957 - Electromechanischer Wandler mit zwei Rotoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.12.1998 [1998/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eta SA Fabriques d'Ebauches Schild-Rust-Strasse 17 2540 Grenchen / CH | [1998/02] |
Frühere [1996/09] | Für alle benannten Staaten Eta SA Fabriques d'Ebauches Schild-Rust-Strasse 17 CH-2540 Grenchen / CH | Erfinder | 01 /
Taghezout, Daho Chemin des Codoz 4 CH-1025 St-Sulpice / CH | 02 /
Guérin, Yves Tannhofstrasse 43 CH-2540 Grenchen / CH | [1996/09] | Vertreter | Patry, Didier Marcel Pierre, et al I C B, Ingénieurs Conseils en Brevets S.A. Rue des Sors 7 2074 Marin / CH | [N/P] |
Frühere [1996/09] | Patry, Didier Marcel Pierre, et al I C B, Ingénieurs Conseils en Brevets S.A. Rue des Sors 7 CH-2074 Marin / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95112758.8 | 14.08.1995 | [1996/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19940002618 | 26.08.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 261894 | FR19940010546 | 02.09.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9410546 | [1996/09] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0698957 | Datum: | 28.02.1996 | [1996/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0698957 | Datum: | 07.01.1998 | Sprache: | FR | [1998/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.12.1995 | Klassifikation | IPC: | H02K16/02, G04C3/14 | [1996/09] | CPC: |
G04C13/11 (EP);
H02K16/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, LI [1996/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Electromechanischer Wandler mit zwei Rotoren | [1996/09] | Englisch: | Electromechanical transducer having two rotors | [1996/09] | Französisch: | Transducteur électromécanique comportant deux rotors | [1996/09] | Prüfungsverfahren | 18.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/20] | 20.02.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.07.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.10.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.10.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0092521 (EBAUCHESFABRIK ETA AG) [A] 1-5 * abstract *; | [A]EP0143227 (OMEGA SA) [A] 1-5 * abstract *; | [A]EP0217164 (EBAUCHESFABRIK ETA AG) [A] 1-5 * abstract *; | [A]EP0393606 (EBAUCHESFABRIK ETA AG) [A] 1-5 * abstract * |