EP0705888 - Kationische Elektrotauchlackzusammensetzung und Beschichtungsverfahren unter Verwendung derselben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.04.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.04.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.06.2001 [2001/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KANSAI PAINT CO., LTD. 33-1, Kanzaki-cho Amagasaki-shi, Hyogo-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1996/15] | Für alle benannten Staaten KANSAI PAINT CO. LTD. 33-1, Kanzaki-cho Amagasaki-shi Hyogo-ken / JP | Erfinder | 01 /
Haneishi, Hidehiko 1190-11, Kataoka Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Kudoh, Masanobu 4-13-12, Higashiyawata Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Kamikado, Koji 1-12-5, Kosugaya, Sakae-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 04 /
Horibe, Kyoichi 616-5, Tokunobu Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 05 /
Kume, Masafumi 368-4, Manda Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 06 /
Kasukawa, Takahisa 528-2, Harajuku-cho, Totsuka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 07 /
Ohkoshi, Toshio 1-16-15-506, Asahi-cho Atsugi-shi, Kanagawa-ken / JP | 08 /
Nakahata, Akimasa 593-4, Matoi Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 09 /
Tatsuno, Tadayoshi 3269-103, Okazaki Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken / JP | 10 /
Mitsuji, Masaru E-525, 4-6, Sagamigaoka Zama-shi, Kanagawa-ken / JP | [1996/15] | Vertreter | Kraus, Walter, et al Patentanwälte Kraus, Weisert & Partner Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/15] | Kraus, Walter, Dr., et al Patentanwälte Kraus, Weisert & Partner Thomas-Wimmer-Ring 15 D-80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95112945.1 | 17.08.1995 | [1996/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940214323 | 17.08.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21432394 | JP19940279688 | 20.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27968894 | [1996/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0705888 | Datum: | 10.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0705888 | Datum: | 21.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.1996 | Klassifikation | IPC: | C09D5/44 | [1996/15] | CPC: |
C08G18/10 (EP,US);
C08G18/003 (EP,US);
C08G18/4225 (EP,US);
C08G18/6229 (EP,US);
C08G18/8077 (EP,US);
C08G59/28 (EP,US);
C08L63/00 (EP,US);
C09D163/00 (EP,US);
C09D5/4473 (EP,US);
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/58 (US,EP);
C08G18/10, C08G18/64 (EP,US);
C08L63/00, C08L75/04 (US,EP);
C09D163/00, C08L2666/04 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1996/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kationische Elektrotauchlackzusammensetzung und Beschichtungsverfahren unter Verwendung derselben | [1996/15] | Englisch: | Cationic electrodepositable coating composition and coating method using the same | [1996/15] | Französisch: | Composition électrodépositable cationique et procédé de revêtement utilisant cette composition | [1996/15] | Prüfungsverfahren | 13.09.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/46] | 28.07.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.01.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.12.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS63317695 ; | [A]US4981759 (NAKATANI EISAKU [JP], et al) [A] 1 * claim - *; | [A]EP0545353 (KANSAI PAINT CO LTD [JP]) [A] 1* claim - * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, Database accession no. 89-044158, & JPS63317695 A 19881226 (KANSAI PAINT KK) [A] 1 * abstract * |