Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP4023841B | Globale Akte | 19.12.2007 | B2 | JPH0873427 | 19.03.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU702258B | Globale Akte | 18.02.1999 | B2 | AU3025095 | 14.03.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0699666 | Globale Akte | 07.01.1999 | B1 | EP0699666 | 06.03.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE175406T | 15.01.1999 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR9503881 | 17.09.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2157146 | 22.05.2007 | C | CA2157146 | 01.03.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN1058004C | 01.11.2000 | C | CN1126720 | 17.07.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CZ286400 | 12.04.2000 | B6 | CZ220295 | 14.08.1996 | A3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE4430861 | 07.03.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE59504721D1 | 18.02.1999 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK0699666T | 30.08.1999 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2129716T | 16.06.1999 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GR3029894T | 30.07.1999 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HUT73183 | 28.06.1996 | A | HU9502548D0 | 30.10.1995 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR100375788B | 18.07.2003 | B1 | KR960007564 | 22.03.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NO305798B | 26.07.1999 | B1 | NO953404L | 01.03.1996 | L | NO953404D0 | 30.08.1995 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PL183393B | 28.06.2002 | B1 | PL310224 | 04.03.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2152390 | 10.07.2000 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SK281446B | 12.03.2001 | B6 | SK102995 | 05.06.1996 | A3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TW354783B | 21.03.1999 | B | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | UA35609 | 16.04.2001 | C2 | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5753680 | 19.05.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA957284 | 02.04.1996 | B | Prioritätsnummer | Datum | DE4430861 | 31.08.1994 |