EP0701367 - Schnittstelle für eine Programmführung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 22.04.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.04.2011 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 25.05.2011 [2011/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 10333 North Meridian Street Indianapolis, IN 46290-1024 / US | [N/P] |
Frühere [1996/11] | Für alle benannten Staaten THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 10330 North Meridian St Indianapolis, IN 46290-1024 / US | Erfinder | 01 /
Newberry, Thomas Patrick 19145 Tomlinson Road Westfield IN 46074 / US | 02 /
Rodriguez-Cavazos, Enrique 13, Chemin de la Cote du Moulin F-78620 l'Etang la Ville / FR | 03 /
Saeger, Timothy William 8318 Nashua Drive Indianapolis IN 46260 / US | [1996/11] | Vertreter | Arnold, Klaus-Peter, et al Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2011/13] | Arnold, Klaus-Peter, et al Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | ||
Frühere [2011/13] | Kohrs, Martin, et al Technicolor 1-5 rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | ||
Frühere [2011/13] | Kohrs, Martin, et al Thomson 1, rue Jeanne d'Arc 92443 Issy-les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [2000/15] | Kohrs, Martin, et al Thomson multimedia 46, quai A. Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | ||
Frühere [1996/11] | Wördemann, Hermes, Dipl.-Ing., et al Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Patent Dept., Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95113438.6 | 26.08.1995 | [1996/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19940018173 | 09.09.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9418173 | US19940362649 | 21.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 362649 | [1996/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0701367 | Datum: | 13.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0701367 | Datum: | 27.03.1996 | [1996/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0701367 | Datum: | 10.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.02.1996 | Klassifikation | IPC: | H04N5/46 | [2007/21] | CPC: |
H04N7/0884 (EP);
H04N7/08 (KR);
H04N21/426 (EP);
H04N21/42638 (EP);
H04N21/42653 (EP);
H04N21/4345 (EP);
H04N21/435 (EP);
H04N21/47 (EP);
H04N21/482 (EP);
|
Frühere IPC [1996/13] | H04N5/445, H04N5/46 | ||
Frühere IPC [1996/11] | H04N5/445 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1996/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schnittstelle für eine Programmführung | [1996/11] | Englisch: | Program guide interface | [1996/11] | Französisch: | Interface pour guide de programme | [1996/11] | Prüfungsverfahren | 06.12.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/05] | 06.08.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
12.02.2001
20.03.2001
ADMISSIBLE IGR GmbH & Co. KG. Bahnstrasse 62 40210 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Eichstädt, Alfred Maryniok GbR Patent- und Rechtsanwaltssozietät Leibnizstrasse 6 95447 Bayreuth / DE | [N/P] |
Frühere [2007/31] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.02.2001
20.03.2001
ADMISSIBLE IGR GmbH & Co. KG. Bahnstrasse 62 40210 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Eichstädt, Alfred Maryniok & Partner, Kuhbergstrasse 23 96317 Kronach / DE | ||
Frühere [2001/14] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.02.2001
Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH Schutzrechtsverwertung & Co. KG Bahnstrasse 62 40210 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Eichstädt, Alfred, Dipl.-Ing. Maryniok & Partner, Kuhbergstrasse 23 96317 Kronach / DE | 23.03.2001 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 27.09.2001 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 20.09.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 12.01.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 12.01.2007 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 02.03.2011 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2011/21] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 12.03.2007 | Beschwerde eingegangen No. T0419/07 | 22.05.2007 | Begründung eingereicht | 02.03.2011 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Patentinhabers wurde zurückgewiesen | 02.03.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung | 07.03.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 08.11.1996 | M01   Gebühr entrichtet am   06.12.1996 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0574273 (TOSHIBA KK [JP], et al) | [A] - BRUGLIERA V, "DIGITAL ON-SCREEN DISPLAY A NEW TECHNOLOGY FOR THE CONSUMER INTERFACE", CABLE TV SESSIONS, MONTREUX, JUNE 10 - 15, 1993, POSTES;TELEPHONES ET TELEGRAPHES SUISSES, (19930611), no. SYMP. 18, pages 571 - 586, XP000379382 [A] 1,4,5,12,16 * the whole document * | [A] - GILLIES D ET AL, "COMBINED TV FORMAT CONTROL AND SAMPLING RATE CONVERSION IC", IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, (19940801), vol. 40, no. 3, pages 711 - 716, XP000471240 [A] 1,12,16 * page 713; figure 2 * | [A] - ANONYMOUS, "Programmable Receiver for Multi-Media System", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, ARMONK (US), vol. 36, no. 11, pages 125 - 126, XP000424803 [A] 1,12,16 * the whole document * |