EP0707058 - Brennstoffzusammensetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.07.2000 [2000/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGIP PETROLI S.p.A. Via Laurentina, 449 00142 Roma / IT | [N/P] |
Frühere [1999/30] | Für alle benannten Staaten AGIP PETROLI S.p.A. Via Laurentina 449 00142 Roma / IT | ||
Frühere [1996/16] | Für alle benannten Staaten AGIP PETROLI S.p.A. Via Laurentina 449 I-00142 Roma / IT | Erfinder | 01 /
Gambini, Paola Ripa Ticinese 107 Milano / IT | 02 /
Gatti, Emilio Via Aldini 53 Milano / IT | [1996/16] | Vertreter | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano' & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1999/19] | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | ||
Frühere [1996/16] | Gennari, Marco Eniricerche S.p.A., BREL, Via F. Maritano, 26 I-20097 San Donato Milanese (MI) / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95114519.2 | 15.09.1995 | [1996/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1994MI02089 | 13.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI942089 | [1996/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0707058 | Datum: | 17.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0707058 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.1996 | Klassifikation | IPC: | C10L1/16 | [1996/16] | CPC: |
C10L1/1641 (EP,KR,US);
C10L1/1608 (EP,KR,US);
C10L1/143 (EP,KR,US);
C10L10/04 (EP,US);
C10L1/1616 (EP,KR,US);
C10L1/1824 (EP,US);
C10L1/1832 (EP,US);
C10L1/1852 (EP,US);
C10L1/198 (EP,US);
C10L1/1985 (EP,US);
C10L1/221 (EP,KR,US);
C10L1/222 (KR);
C10L1/2225 (EP,US);
C10L1/223 (EP,US);
C10L1/224 (EP,US);
C10L1/232 (EP,KR,US);
C10L1/238 (EP,US);
C10L1/2383 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/16] | Erstreckungsstaaten | SI | 15.09.1995 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brennstoffzusammensetzung | [1996/16] | Englisch: | Fuel composition | [1996/16] | Französisch: | Composition combustible | [1996/16] | Prüfungsverfahren | 05.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/40] | 17.09.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.11.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.01.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3252771 (CLOUGH THOMAS J, et al); | [A]US3749560 (PERILSTEIN W) [A] 1,4-6 * claims 1,10 *; | [A]EP0290088 (SHELL INT RESEARCH [NL]) [A] 1-12 * claims 1-9,12-15 *; | [DA]US4846848 (MILES RICHARD [GB], et al) | Prüfung | US4420647 | vom Anmelder | US3574576 | US3649229 | US3873278 | US4160648 | US4247301 | US4477261 | EP0151621 | US4846848 | US5248315 | IT19800020106 |