EP0706978 - Press-biegen von Glasscheiben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 13.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.05.2005 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 29.06.2005 [2005/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | [2003/04] |
Frühere [1999/27] | Für alle benannten Staaten PPG Industries Ohio, Inc. 3800 West 143rd Street Cleveland, OH 44111 / US | ||
Frühere [1996/16] | Für alle benannten Staaten PPG INDUSTRIES, INC. One PPG Place Pittsburgh Pennsylvania 15272 / US | Erfinder | 01 /
Claassen, George R. 745 Kennedy Avenue New Kensington, Penns. 15068 / US | 02 /
Wilson, Irvin A. 602 Jefferson Drive Apollo, Penns. 15613 / US | 03 /
Rayburn, David B. 188A Washington Avenue Vandergrift, Penns. 15690 / US | 04 /
McLaughlin, John L. 590 Wileys Run Court Apollo, Penns. 15613 / US | 05 /
Karlo, Rudolph A. 414 Marion Street Creighton, Penns. 15030 / US | 06 /
Marietti, Jeffrey L. R. D. No. 4, Box 355A Tarentum, Penns. 15084 / US | [1996/16] | Vertreter | polypatent Postfach 40 02 43 51410 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Frühere [2003/50] | Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner Patentanwälte Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Frühere [1996/16] | Sternagel, Hans-Günther, Dr., et al Patentanwälte Dr. Michael Hann, Dr. H.-G. Sternagel, Dr. H. Dörries, Sander Aue 30 D-51465 Bergisch Gladbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95115625.6 | 04.10.1995 | [1996/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940323480 | 14.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 323480 | [1996/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0706978 | Datum: | 17.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0706978 | Datum: | 21.08.1996 | [1996/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0706978 | Datum: | 22.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.1996 | Klassifikation | IPC: | C03B23/025, C03B23/035, C03B23/03 | [1996/16] | CPC: |
C03B23/00 (KR);
C03B23/0252 (EP,US);
C03B23/0256 (EP,US);
C03B23/0305 (EP,US);
C03B23/035 (EP,US);
C03B23/0355 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1996/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Press-biegen von Glasscheiben | [1996/16] | Englisch: | Pressure forming of glass sheets | [1996/16] | Französisch: | Bombage de feuilles en verre par pressage | [1996/16] | Prüfungsverfahren | 23.10.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/51] | 18.01.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.01.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
20.10.2003
ADMISSIBLE Tamglass Ltd. Oy Vehmaistenkatu 5 33730 Tampere / FI Vertreter des Einsprechenden Ollikainen, Rauno Johannes Leitzinger Oy c/o Spaces Mannerheiminaukio 1A 00100 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2003/51] | |||
Einsprechende(r) | 01
20.10.2003
ADMISSIBLE Tamglass Ltd. Oy Vehmaistenkatu 5 33730 Tampere / FI Vertreter des Einsprechenden Ollikainen, Rauno Johannes Leitzinger Oy Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki / FI | 22.12.2003 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 01.07.2004 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 02.02.2005 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 12.02.2005 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2005/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9306052 (TAMGLASS ENG OY [FI]) [X] 1-8 * the whole document *; | [X]EP0290346 (SAINT GOBAIN VITRAGE [FR], et al) [X] 1-8 * column 12, line 11 - column 12, line 29; figures 6,7 *; | [X]EP0361263 (PPG INDUSTRIES INC [US]) [X] 1-8 * column W *; | [X]WO9301140 (NIKANDER RISTO [FI]) [X] 1-8 * the whole document *; | [X]EP0571824 (TAMGLASS ENG OY [FI]) [X] 1-8 * column W *; | [A]DE4337559 (VER GLASWERKE GMBH [DE]) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]EP0613864 (PILKINGTON GLASS LTD [GB]) [A] 1,7 * column W * | vom Anmelder | US4804397 | US4265650 | US4894080 | US4778507 | US4066320 | US4597789 | US4290796 | US5066320 |