EP0700698 - Ski mit einem System zur Einstellung der Steifheit mittels Hydraulik [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.07.2000 [2000/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Marker Deutschland GmbH Olympiastrasse 2 82438 Eschenlohe / DE | [1999/30] |
Frühere [1996/11] | Für alle benannten Staaten Marker Deutschland GmbH Olympiastrasse 2 D-82438 Eschenlohe / DE | Erfinder | 01 /
Premek, Stephanek Törlenstrasse 59 D-82467 Garmisch-Partenkirchen / DE | 02 /
Lehner, Edwin Frickenstrasse 61 D-82490 Farchant / DE | 03 /
Wagner, Ludwig Schulstrasse 10 D-82490 Farchant / DE | 04 /
Ruffinengo, Piero G. 820 Edgehill Road Salt Lake City, UT84103 / US | [1996/11] | Vertreter | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1996/11] | Patentanwalts-Partnerschaft Rotermund + Pfusch Waiblinger Strasse 11 D-70372 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95117223.8 | 27.12.1991 | [1996/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910715598 | 14.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 715598 | DE19900017486U | 27.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9017486 U | [1996/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0700698 | Datum: | 13.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0700698 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.1996 | Klassifikation | IPC: | A63C5/07 | [1996/11] | CPC: |
A63C9/003 (EP,US);
A63C5/07 (EP,US);
A63C9/00 (EP,US);
A63C9/005 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR [1996/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ski mit einem System zur Einstellung der Steifheit mittels Hydraulik | [1996/11] | Englisch: | Ski with a system for influencing its stiffness by using hydraulic means | [1996/11] | Französisch: | Ski avec un système pour influencer sa rigidité par moyens hydrauliques | [1996/11] | Prüfungsverfahren | 02.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/19] | 17.07.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 22.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.02.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP91122313.9 / EP0492658 | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1996 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   14.02.1997 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1603002 (WITTKE RUDOLF) [A] 1 * page 5, line 2 - line 10; figures 1-3 *; | [A]FR2433350 (SCHMIDT GUNTHER [DE]) [A] 1 * page 2; figures 1,2 *; | [A]US4577886 (CHERNEGA JOHN O [US]) [A] 1 * column 3, paragraph 1; figures 1-4 *; | [A]WO8805324 (FISCHER HERWIG [DE]) [A] 1 * figures 3,4 *; | [A]FR1269049 (FERREZ) [A] 1 * page 1, column 1, paragraph 2; figures 1-4 *; | [A]DE1578852 (MUTZHAS MAXIMILIAN F) [A] 1 * page 14, paragraph 1; figures 4-7 *; | [A]AT296109B (KOPP GERHARD) [A] 1 * figure 1 * | vom Anmelder | EP0409749 | WO8303360 | US3937481 | AT373786B | DE2135450 | US4974867 |