EP0715978 - Federbein mit Metall-Metall-Anschlag [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.04.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.04.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.06.1998 [1998/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHRYSLER CORPORATION 12000 Chrysler Drive Highland Park Michigan 48288-1919 / US | [N/P] |
Frühere [1996/24] | Für alle benannten Staaten CHRYSLER CORPORATION 12000 Chrysler Drive Highland Park, Michigan 48288-1919 / US | Erfinder | 01 /
Carter, Robert L. 30081 Bayview Gibraltar, Michigan 48173 / US | 02 /
Barr, Sophia C. 1345 S. Bates Birmingham, Michigan 48009 / US | [1996/24] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/23] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 80331 München / DE | ||
Frühere [1996/24] | Madgwick, Paul Roland Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95118721.0 | 28.11.1995 | [1996/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940349297 | 05.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 349297 | [1996/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0715978 | Datum: | 12.06.1996 | Sprache: | EN | [1996/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0715978 | Datum: | 26.03.1997 | [1997/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.1997 | Klassifikation | IPC: | B60G13/00, B60G15/06 | [1996/24] | CPC: |
F16F9/58 (EP,US);
B60G15/062 (EP,US);
B60G2202/143 (EP,US);
B60G2202/312 (EP,US);
B60G2204/125 (EP,US);
B60G2204/128 (EP,US);
B60G2204/4104 (EP,US);
B60G2204/41044 (EP,US);
B60G2204/4108 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, SE [1996/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Federbein mit Metall-Metall-Anschlag | [1996/24] | Englisch: | Suspension strut metal-to-metal jounce stop | [1996/24] | Französisch: | Jambe de suspension avec butée de débattement métal-métal | [1996/24] | Prüfungsverfahren | 27.09.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/25] | 16.01.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1998/25] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 05.11.1997 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1997 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US4747587 (FERREL TERRY J [US]) [DA] 1 * column 4, line 29 - line 36; figures 1,2 *; | [A]US4397452 (FOUTS NORMAN G) [A] 1 * column 3, line 41 - line 45; figure 3 *; | [A]JPH0392636 ; | [A]DE4331585 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1,4 * column 2, line 43 - line 51; figure 1 *; | [A]US4805886 (HASSAN MORRIS [US]) [A] 1,4 * figure 1 *; | [A]US4219189 (SCRIVO JERRY V [US], et al) [A] 1 * figure 2 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910710), vol. 015, no. 272, Database accession no. (M - 1134), & JP03092636 A 19910417 (NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1,2 * abstract * | vom Anmelder | US4465296 | US4747587 | US4478396 | US5078370 | US4934730 |