EP0715931 - Markiervorrichtung für Drechselwerkstücke [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Meibers, Gerhard Hauptstrasse 72 26897 Esterwegen / DE | [1999/30] |
Frühere [1996/24] | Für alle benannten Staaten Meibers, Gerhard Hauptstrasse 72 D-26897 Esterwegen / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1996/24] | Vertreter | Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Postfach 12 26 49002 Osnabrück / DE | [N/P] |
Frühere [1996/24] | Busse & Busse Patentanwälte Postfach 12 26 49002 Osnabrück / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95119201.2 | 06.12.1995 | [1996/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19940019575U | 07.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9419575 U | [1996/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0715931 | Datum: | 12.06.1996 | Sprache: | DE | [1996/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0715931 | Datum: | 28.07.1999 | Sprache: | DE | [1999/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.1996 | Klassifikation | IPC: | B25D5/00, B25H7/04, B27C7/04 | [1996/24] | CPC: |
B27C7/04 (EP);
B25D5/00 (EP);
B25H7/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, SE [1996/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Markiervorrichtung für Drechselwerkstücke | [1996/24] | Englisch: | Marking device for lathe workpieces | [1996/24] | Französisch: | Dispositif de marquage pour pièces à tourner | [1996/24] | Prüfungsverfahren | 15.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/02] | 10.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.01.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.03.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.03.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 28.07.1999 | FR | 28.07.1999 | GB | 28.07.1999 | GR | 28.07.1999 | IT | 28.07.1999 | NL | 28.07.1999 | SE | 28.07.1999 | DK | 28.10.1999 | AT | 06.12.1999 | BE | 31.12.1999 | CH | 31.12.1999 | LI | 31.12.1999 | [2008/05] |
Frühere [2006/14] | ES | 28.07.1999 | |
FR | 28.07.1999 | ||
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
DK | 28.10.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2003/45] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
DK | 28.10.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2003/08] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
NL | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2002/26] | ES | 28.07.1999 | |
GB | 28.07.1999 | ||
GR | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2002/23] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
SE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2002/02] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
CH | 31.12.1999 | ||
LI | 31.12.1999 | ||
Frühere [2001/37] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
IE | 28.07.1999 | ||
AT | 06.12.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Frühere [2001/23] | GB | 28.07.1999 | |
GR | 28.07.1999 | ||
IE | 28.07.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Frühere [2001/09] | GB | 28.07.1999 | |
IE | 28.07.1999 | ||
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Frühere [2001/08] | GB | 28.07.1999 | |
FR | 24.12.1999 | ||
BE | 31.12.1999 | ||
Frühere [2001/07] | GB | 28.07.1999 | |
FR | 24.12.1999 | ||
Frühere [2000/25] | FR | 24.12.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB142381 (HAROLD WILSON) [A] 1 * the whole document *; | [A]US1373367 (BOYD SUMMERS); | [A]US4084325 (JONES JR HIRAM) [A] 1 * column 1, line 32 - line 54 * * figures 1,2,7 * |