EP0721976 - Fluoreszierende Materialien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat ???moredetails.lapse.edited??? IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/47] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27 c 80686 München / DE | ||
Frühere [1996/29] | Für alle benannten Staaten FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Leonrodstrasse 54 D-80636 München / DE | Erfinder | 01 /
Popall, Michael, Dr. rer. nat. Weingartenstrasse 26 D-97072 Würzburg / DE | 02 /
Neumann, Gert, Dr. rer. nat. Steinburgstrasse 44 D-97080 Würzburg / DE | 03 /
Schmidt, Holger Günterslebenerstrasse 47 D-97209 Veitshöchheim / DE | 04 /
Spanhel, Lubomir, Dr. rer. nat. Bronnbachergasse 19 D-97070 Würzburg / DE | [1996/29] | Vertreter | (deleted) | [2004/34] |
Frühere [2002/47] | Leonhard, Frank Reimund, Dipl.-Ing., et al Leonhard - Olgemöller - Fricke, Postfach 10 09 62 80083 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95119256.6 | 07.12.1995 | [1996/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19951000634 | 11.01.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19500634 | [1996/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0721976 | Datum: | 17.07.1996 | Sprache: | DE | [1996/29] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0721976 | Datum: | 09.10.1996 | [1996/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0721976 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.1996 | Klassifikation | IPC: | C09K11/06 | [1996/29] | CPC: |
C09K11/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1996/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fluoreszierende Materialien | [1996/29] | Englisch: | Fluorescent materials | [1996/29] | Französisch: | Matériaux fluorescents | [1996/29] | Prüfungsverfahren | 08.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/02] | 03.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.03.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 06.10.2004 | [2008/05] |
Frühere [2007/08] | gelöscht | ||
Frühere [2006/13] | GB | 06.10.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0612772 (BAYER AG [DE]) [A] 1-20 * column W *; | [A] - MATTHEWS, LOWELL R. ET AL, "Luminescence behavior of inorganic and metalorganic europium(III) dopants incorporated into silica and epoxy-diol ORMOSIL sol-gel hosts", J. SOL-GEL SCI. TECHNOL. (1994), 2(1/2/3), 627-34 CODEN: JSGTEC;ISSN: 0928-0707, (1994), XP002009809 [A] 1-20 | [A] - MATTHEWS L R ET AL, "CONCENTRATION EFFECTS ON THE LUMINESCENCE BEHAVIOR OF EUROPIUM (III) CHLORIDE- AND ORGANOEUROPIUM-DOPED SILICATE GELS", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, (19941103), vol. 178, pages 44 - 51, XP000483314 [A] 1-20 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(94)90263-1 | [A] - BESCHER E P ET AL, "Rare earth/organic dye nanocomposites by the sol-gel method", INSPEC, INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB, XP002009859 [A] 1-20 * abstract * | [ ] - MOLECULARLY DESIGNED ULTRAFINE/NANOSTRUCTURED MATERIALS SYMPOSIUM, MOLECULARLY DESIGNED ULTRAFINE/NANOSTRUCTURED MATERIALS SYMPOSIUM, SAN FRANCISCO, CA, USA, 4-8 APRIL 1994, 1994, PITTSBURGH, PA, USA, MATER. RES. SOC, USA, pages 135 - 139 |