Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] |
16.03.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 18.04.2007 [2007/16] |
19.01.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 21.02.2007 [2007/08] |
10.02.2006 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.03.2006 [2006/13] |
12.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.09.2005 [2005/39] |
20.08.2004 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 06.10.2004 [2004/41] |
23.07.2004 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | |
23.07.2004 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | |
02.07.2004 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 18.08.2004 [2004/34] |
20.04.2004 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
13.01.2004 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.10.2003 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2003 [2003/47] |
19.03.2003 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
14.01.2003 | Jahresgebühr | |
17.12.2002 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
04.10.2002 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 20.11.2002 [2002/47] |
30.08.2002 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
30.08.2002 | Erster Prüfungsbericht | |
16.01.2002 | Jahresgebühr | |
09.01.2001 | Jahresgebühr | |
11.01.2000 | Jahresgebühr | |
12.01.1999 | Jahresgebühr | |
12.01.1998 | Jahresgebühr | |
22.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 08.01.1997 [1997/02] |
23.08.1996 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 09.10.1996 [1996/41] |
31.05.1996 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 17.07.1996 [1996/29] |