EP0719795 - Verfahren zur Herstellung von Carbamat-funktionellen Polymeren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.06.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF CORPORATION 3000 Continental Drive North Mount Olive New Jersey 07828-1234 / US | [N/P] |
Frühere [1998/33] | Für alle benannten Staaten BASF CORPORATION 3000 Continental Drive North Mount Olive, New Jersey 07828-1234 / US | ||
Frühere [1996/27] | Für alle benannten Staaten BASF CORPORATION 3000 Continental Drive North Mount Olive, New Jersey 08728-1234 / US | Erfinder | 01 /
Taylor, Robert J. 9289 Tower Road Northville, Michigan 48167 / US | 02 /
Borst, Joseph 15001 Farmbrock Drive Plymouth, Michigan 48170 / US | 03 /
St. Aubin, Donald L. 505 Sherbrooke Commerce TownShip, Michigan 48382 / US | 04 /
Rehfuss, John W. 5900 Dunmore West Bloomfield, Michigan 48322 / US | 05 /
Lessek, Paul 1300 South Duck Lake Road Milford, Michigan 48381 / US | [1996/27] | Vertreter | Münch, Volker, et al Dres. Fitzner & Münch Rechts- und Patentanwälte Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [1996/27] | Münch, Volker, Dr., et al BASF Lacke + Farben AG Patente/Lizenzen/Dokumentation Postfach 61 23 D-48136 Münster / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95119690.6 | 14.12.1995 | [1996/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940365648 | 29.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 365648 | [1996/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0719795 | Datum: | 03.07.1996 | Sprache: | EN | [1996/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0719795 | Datum: | 07.08.1996 | [1996/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0719795 | Datum: | 12.08.1998 | Sprache: | EN | [1998/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.06.1996 | Klassifikation | IPC: | C08F2/44, C08F20/00 | [1996/27] | CPC: |
C08F220/20 (EP,KR,US);
C08F8/00 (KR);
C08F220/1808 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Carbamat-funktionellen Polymeren | [1996/27] | Englisch: | Method of preparing carbamate-functional polymer | [1996/27] | Französisch: | Procédé de préparation de polymères à fonctionnalité carbamate | [1996/27] | Prüfungsverfahren | 15.01.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/11] | 24.10.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.02.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.04.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.04.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.05.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2002/10] | IE | 12.08.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US3479328 (NORDSTROM JOHN DAVID) [DA] 1 * claims 1-7 *; | [A]EP0021959 (RHONE POULENC RECH [FR]) [A] 1,9 * the whole document *; | [Y]EP0084227 (MOBIL OIL CORP [US]) [Y] 1-11 * page 2, paragraph 4 - page 3, paragraph 3; claims 1-10 *; | [A]US4520074 (O'DONNELL TIMOTHY W [US], et al) [A] 1 * the whole document *; | [Y]EP0297577 (UNION CARBIDE CORP [US]) [Y] 1-11 * the whole document *; | [Y]EP0315151 (VEDRIL SPA [IT]) [Y] 1-11 * column 4, line 29 - column 5, line 27; claims 1-10 *; | [DA]WO9410211 (PPG INDUSTRIES INC [US]) [DA] 1* claims 1-12 * |