Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
09.04.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.05.1998 [1998/22] |
05.02.1998 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
30.12.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | |
27.06.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
27.06.1997 | Erster Prüfungsbericht | |
18.10.1996 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 04.12.1996 [1996/49] |
20.09.1996 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 06.11.1996 [1996/45] |
17.05.1996 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.07.1996 [1996/27] |
17.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 03.07.1996 [1996/27] |