EP0691253 - Klappkarre [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.06.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.1999 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 21.07.1999 [1999/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tramac S.L. International Consulting & Trading, Avenida de Valencia, 27 03440 Ibi (Alicante) / ES | [1998/45] |
Frühere [1996/02] | Für alle benannten Staaten KST Kunststofftechnik GmbH Gewerbegebiet "Am Weiher" D-56377 Seelbach / DE | Erfinder | 01 /
Fürbeth, Alfred Hallgarten 28 D-56132 Dausenau / DE | 02 /
Berbegal Nauarro, Antonio Plaza Reies Magos 3 E-03440 Ibi (Alicante) / ES | [1996/02] | Vertreter | Ninnemann, Detlef, et al Patentanwälte Maikowski & Ninnemann Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1996/02] | Ninnemann, Detlef, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Maikowski & Ninnemann, Xantener Strasse 10 D-10707 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95250159.1 | 03.07.1995 | [1996/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19940011916U | 07.07.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9411916 U | [1996/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0691253 | Datum: | 10.01.1996 | Sprache: | DE | [1996/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.10.1995 | Klassifikation | IPC: | B62B1/12 | [1996/02] | CPC: |
B62B1/12 (EP);
B62B2202/24 (EP);
B62B2205/00 (EP);
B62B2205/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1996/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Klappkarre | [1996/02] | Englisch: | Folding cart | [1996/02] | Französisch: | Chariot pliable | [1996/02] | Prüfungsverfahren | 08.07.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/36] | 06.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.07.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 24.02.1999 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1999/29] | 06.03.1999 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.08.1998 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   12.08.1998 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE1088358 (MANSS FA AUGUST) [X] 1-3,5-9,16 * the whole document *; | [A]GB2221429 (SMITH DAVID, et al) [A] 1-22 * the whole document *; | [A]GB622545 (OLGA JEANNE JULIETTE ISABELLE, et al); | [A]EP0087200 (MAXILIN BV [NL]) | vom Anmelder | EP0399364 | EP0009763 | WO9305993 |