EP0685951 - Leitungsschnittstelle für ein schnelles Paketvermittlungsnetzwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 03.09.2008 [2008/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ADVANCED MICRO DEVICES, INC. One AMD Place Mail Stop 68 P.O. Box 3453 Sunnyvale CA 94088-3453 / US | [2008/36] |
Frühere [1995/49] | Für alle benannten Staaten ADVANCED MICRO DEVICES INC. One AMD Place, P.O. Box 3453 Sunnyvale, California 94088-3453 / US | Erfinder | 01 /
Thor, Allen 223 Beufort Avenue Livingston, New Jersey / US | [1995/49] | Vertreter | Sanders, Peter Colin Christopher, et al Brookes Batchellor 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | [N/P] |
Frühere [1995/49] | Sanders, Peter Colin Christopher, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95302814.9 | 26.04.1995 | [1995/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940236853 | 02.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 236853 | [1995/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0685951 | Datum: | 06.12.1995 | Sprache: | EN | [1995/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0685951 | Datum: | 08.07.1998 | [1998/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0685951 | Datum: | 04.07.2001 | Sprache: | EN | [2001/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.05.1998 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04L12/28 | [1998/14] | CPC: |
H04L12/66 (EP);
H04L69/324 (KR);
H04L9/40 (EP,US);
H04L45/74 (EP);
H04L49/3081 (KR);
H04L49/901 (KR);
H04L7/027 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [1995/49] | H04L29/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE [1995/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leitungsschnittstelle für ein schnelles Paketvermittlungsnetzwerk | [1995/49] | Englisch: | Line interface devices for fast-packet networks | [1995/49] | Französisch: | Interface de ligne pour réseau de paquets rapide | [1995/49] | Prüfungsverfahren | 11.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/01] | 09.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.01.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.10.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.12.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.07.2001 | BE | 04.07.2001 | IT | 04.07.2001 | NL | 04.07.2001 | DK | 04.10.2001 | PT | 04.10.2001 | SE | 04.10.2001 | GR | 05.10.2001 | ES | 31.01.2002 | [2008/06] |
Frühere [2004/51] | AT | 04.07.2001 | |
BE | 04.07.2001 | ||
NL | 04.07.2001 | ||
DK | 04.10.2001 | ||
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
GR | 05.10.2001 | ||
ES | 31.01.2002 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 04.07.2001 | |
BE | 04.07.2001 | ||
NL | 04.07.2001 | ||
DK | 04.10.2001 | ||
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
ES | 31.01.2002 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 04.07.2001 | |
BE | 04.07.2001 | ||
NL | 04.07.2001 | ||
DK | 04.10.2001 | ||
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
Frühere [2003/08] | AT | 04.07.2001 | |
BE | 04.07.2001 | ||
NL | 04.07.2001 | ||
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
Frühere [2002/29] | AT | 04.07.2001 | |
BE | 04.07.2001 | ||
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 04.07.2001 | |
PT | 04.10.2001 | ||
SE | 04.10.2001 | ||
Frühere [2002/15] | AT | 04.07.2001 | |
SE | 04.10.2001 | ||
Frühere [2002/05] | SE | 04.10.2001 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5237569 (SEKIHATA OSAMU [JP], et al) [A] 1,3 * abstract * * column 1, line 1 - column 3, line 25 *; | [X]EP0560706 (IBM [US]) [X] 1-4,18,19 * abstract * * page 3, line 1 - page 4, line 58 * * figure 5; claim 8 *; | [A] - CCITT, RED BOOK, VOLUME 8, RECOMMENDATIONS OF THE V SERIES, 8-19 OCTOBER 1984, INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, XP002052952 [A] 1-4,18,19 * PAGES 239-245, RECOMMENDATION V.35 * * page 241, paragraph 10 * * "ESPECIALLY TABLE 1/V.35" * | vom Anmelder | EP0560706 | EP0669778 | EP0676879 |