EP0701242 - Verbessertes Verfahren zum Generieren von Mehrmaster-Schrifttypen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.08.2002 [2002/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ADOBE SYSTEMS INC. 1585 Charleston Road Mountain View California 94039-7900 / US | [N/P] |
Frühere [1996/11] | Für alle benannten Staaten ADOBE SYSTEMS INC. 1585 Charleston Road Mountain View California 94039-7900 / US | Erfinder | 01 /
Dowling, Terence S. 19959 Lanark Lane Saratoga, California 95070-5023 / US | 02 /
Von Zelowitz, Jonathan A. 1320 Guerrero Street San Francisco, California 94110-3623 / US | [1996/11] | Vertreter | Wombwell, Francis Forresters 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Frühere [1996/11] | Wombwell, Francis Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside L41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95304971.5 | 17.07.1995 | [1996/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940291602 | 16.08.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 291602 | [1996/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0701242 | Datum: | 13.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0701242 | Datum: | 27.12.1996 | [1996/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.1996 | Klassifikation | IPC: | G09G5/24, G06T11/20 | [1996/51] | CPC: |
G06K15/02 (EP,US);
B41B19/00 (EP,US);
G06T11/203 (EP,US);
G06K2215/0028 (EP,US);
G06K2215/0054 (EP,US)
|
Frühere IPC [1996/11] | G09G5/24 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1996/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbessertes Verfahren zum Generieren von Mehrmaster-Schrifttypen | [1996/11] | Englisch: | Method of generating multiple-master typefaces | [1996/11] | Französisch: | Procédé amélioré de génération de données typographiques à maîtres multiples | [1996/11] | Prüfungsverfahren | 13.01.1997 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.06.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/33] | 01.02.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/32] | 07.03.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2001 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US4933866 (MARKOFF JAY [US], et al) [DA] 1,2 * column 4, line 63 - column 5, line 33 *; | [A]US5319358 (MARTINEZ EDUARDO [US], et al) [A] 1 * claim 1 * | [A] - MCQUEEN C D III ET AL, "Infinifont: a parametric font generation system", THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RASTER IMAGING AND DIGITAL TYPOGRAPHY. RIDT'94, DARMSTADT, GERMANY, 11-13 APRIL 1994, ISSN 0894-3982, ELECTRONIC PUBLISHING: ORIGINATION, DISSEMINATION AND DESIGN, SEPT. 1993, UK, vol. 6, no. 3, pages 117 - 132, XP000605788 [A] 1,2 * page 124, paragraph 4.1 * * page 128, paragraph 4.3.3 * | [A] - HARALAMBOUS Y, "Parametrization of PostScript fonts through METAFONT-an alternative to Adobe Multiple Master Fonts", THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RASTER IMAGING AND DIGITAL TYPOGRAPHY. RIDT'94, DARMSTADT, GERMANY, 11-13 APRIL 1994, ISSN 0894-3982, ELECTRONIC PUBLISHING: ORIGINATION, DISSEMINATION AND DESIGN, SEPT. 1993, UK, vol. 6, no. 3, pages 145 - 157, XP000605799 [A] 1 * page 146, paragraph 1.1 * * page 148, paragraph 2 * | [A] - BOAG A, "Fonts: a survey of current issues", DESKTOP PUBLISHING COMMENTARY, JUNE 1994, UK, ISSN 0957-3178, vol. 10, no. 2, pages 6 - 9, XP000605817 [A] 1 * page 9, column M, line 19 - column R, line 23 * | vom Anmelder | US4933866 | US5185818 |