EP0704807 - Programmierbare Arbitrierungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.01.2004 [2004/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Frühere [2003/05] | Für alle benannten Staaten XEROX CORPORATION Xerox Square Rochester, New York 14644 / US | ||
Frühere [1996/14] | Für alle benannten Staaten XEROX CORPORATION Xerox Square Rochester New York 14644 / US | Erfinder | 01 /
Ambalavanar, Samuel D. 20 Morning Woods Lane Rochester, NY 14625 / US | [1996/14] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/21] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Frühere [1996/14] | Goode, Ian Roy, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95306923.4 | 29.09.1995 | [1996/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940315021 | 29.09.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 315021 | [1996/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0704807 | Datum: | 03.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0704807 | Datum: | 29.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.1996 | Klassifikation | IPC: | G06F13/364 | [1996/14] | CPC: |
G06F13/364 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Programmierbare Arbitrierungsvorrichtung | [1996/14] | Englisch: | Programmable arbitrating apparatus | [1996/14] | Französisch: | Dispositif d'arbitrage programmable | [1996/14] | Prüfungsverfahren | 04.10.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/49] | 03.11.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.03.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.05.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 04.07.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.10.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0347763 (MODULAR COMPUTER SYST [US]) [X] 1,3,4,6,8,9,11 * column 2, line 25 - column 3, line 39 * * figures 5-7 *; | [A]EP0553374 (SIEMENS NIXDORF INF SYST [DE]) [A] 1-12 * column 3, line 35 - column 5, line 40 * * figure 2; claim 1 *; | [A]EP0185370 (HONEYWELL INC) [A] 1-12 * column 1, line 30 - line 60 * * column 4, line 18 - line 35 * * column 5, line 64 - column 6, line 34 * * column A; figure 4 *; | [A]EP0520837 (DIGITAL EQUIPMENT CORP [US]) [A] 1-12 * page 2, line 31 - line 51 * * page 3, line 25 - page 4, line 17 * * figure 2 * | vom Anmelder | US5170340 | US4814974 | US5261047 | US4924081 |