Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH08208420 | Globale Akte | 13.08.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | US34838294 | 02.12.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0716848 | Globale Akte | 22.12.1999 | A3 | EP0716848 | 19.06.1996 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US34838294 | 02.12.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2161388 | 03.06.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US34838294 | 02.12.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA959203 | 30.04.1997 | B | Prioritätsnummer | Datum | US34838294 | 02.12.1994 |