EP0716848 - Die kosmetische Emulsionen mit ein Lipidsystem für Anregung zur Ablagerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.09.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.11.2001 [2001/45] | Anmelder | Für:GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | Für:CH
DE
ES
FR
IT
LI
NL
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [N/P] |
Frühere [1996/25] | Für:GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | ||
Für:CH
DE
ES
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | Erfinder | 01 /
Znaiden, Alexander 110 Fox Road Trumbull, Connecticut 06611 / US | 02 /
Cheney, Michael Charles 383 Sigwin Drive Fairfield, Connecticut 06430 / US | 03 /
Ziegler, Philip Dale 19 Palmer Lane Oxford, Connecticut 06478 / US | [1996/25] | Vertreter | Evans, Jacqueline Gail Victoria, et al Unilever plc Patent Division Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | [N/P] |
Frühere [1996/25] | Evans, Jacqueline Gail Victoria, et al Unilever plc Patent Division Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95307685.8 | 27.10.1995 | [1996/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940348382 | 02.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 348382 | [1996/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0716848 | Datum: | 19.06.1996 | Sprache: | EN | [1996/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0716848 | Datum: | 22.12.1999 | [1999/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.1999 | Klassifikation | IPC: | A61K7/48 | [1996/25] | CPC: |
A61K8/06 (EP);
A61K8/31 (EP);
A61K8/55 (EP);
A61K8/553 (EP);
A61K8/63 (EP);
A61K8/922 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1996/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Die kosmetische Emulsionen mit ein Lipidsystem für Anregung zur Ablagerung | [1996/25] | Englisch: | Cosmetic emulsions with a deposition triggering lipid system | [1996/25] | Französisch: | Les émulsions cosmétiques avec un système lipide de déclenchement de dépôt | [1996/25] | Prüfungsverfahren | 17.01.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/12] | 01.05.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/45] | 06.06.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2001/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2000 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS61233099 ; | [X]JPS62148424 ; | [X]JPH03293024 ; | [X]JPS57209207 ; | [A]GB633062 (BENJAMIN CLAYTON, et al) [A] 1,3,6,8 * the whole document *; | [DA]US5310556 (ZIEGLER PHILIP D [US]) [DA] 1-8 * the whole document *; | [DA]US4760096 (SAKAI KIRK [US], et al) [DA] 1-8 * the whole document * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1986, no. 48, Database accession no. 1986-315327, XP002120326 & JPS61233099 A 19861017 (TOA KAGAKU KK) [X] 1,3,6,8 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19871210), vol. 011, no. 379, Database accession no. (C - 463), & JP62148424 A 19870702 (RIKEN VITAMIN CO LTD) [X] 1,3,4,6,8 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1992, no. 06, Database accession no. 1992-046393, XP002120327 & JPH03293024 A 19911224 (NIHON SURFACTANT KOGYO) [X] 1,3,6,8 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830315), vol. 007, no. 061, Database accession no. (C - 156), & JP57209207 A 19821222 (KANEBO KK) [X] 1,3,6,8 * abstract * | vom Anmelder | US4760096 | WO9001323 | US4855090 | US5310556 | US4939179 |