EP0721107 - Brennstoffsystem für einen Verbrennungsmotor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/28] | Verfahren zur Bestimmung der Motordrehzahl einer Brennkraftmaschine | ||
[2000/47] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.09.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2001 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 31.10.2001 [2001/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. 5725 Delphi Drive Troy, MI 48098 / US | [2001/12] |
Frühere [2000/04] | Für alle benannten Staaten Lucas Industries Limited 46 Park Street London W1Y 4DJ / GB | ||
Frühere [1996/28] | Für alle benannten Staaten LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY Brueton House, New Road Solihull, West Midlands B91 3TX / GB | Erfinder | 01 /
Wrobel, Jeremy Stephen 114 Kilross Road Bedfont, Middlesex, TW14 8SA / GB | [1996/28] | Vertreter | Bailey, Richard Alan, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Frühere [1998/25] | Bailey, Richard Alan, et al Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Frühere [1996/28] | Thompson, George Michael, et al MARKS & CLERK, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95309397.8 | 22.12.1995 | [1996/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19940026394 | 30.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9426394 | [1996/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0721107 | Datum: | 10.07.1996 | Sprache: | EN | [1996/28] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0721107 | Datum: | 29.01.1997 | [1997/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.1996 | Klassifikation | IPC: | G01P3/481, G01D5/20, F02D41/00 | [1996/28] | CPC: |
F02D41/0097 (EP,US);
G01M15/046 (EP,US);
G01P3/488 (EP,US);
F02D2200/1015 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1996/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brennstoffsystem für einen Verbrennungsmotor | [2000/47] | Englisch: | Fuel system for an internal combustion engine | [2000/47] | Französisch: | Système de carburant pour un moteur à combustion interne | [2000/47] |
Frühere [1996/28] | Verfahren zur Bestimmung der Motordrehzahl einer Brennkraftmaschine | ||
Frühere [1996/28] | Fuel system | ||
Frühere [1996/28] | Méthode pour déterminer la vitesse de rotation d'un moteur à combustion interne | Prüfungsverfahren | 08.07.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/37] | 29.11.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.03.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 29.05.2001 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [2001/44] | 09.06.2001 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4133679 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1-4 * page 2, lines 5-14 * * page 2, lines 36-49 * * page 2, line 64 - page 5, line 3 * * figures 1-3 *; | [A]DE3932636 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,4 * column 1, lines 6-16 * * column 1, lines 28-44 * * column 1, lines 53-67 * * claims 1,3 * * figures 1,3 *; | [A]US5117681 (DOSDALL JAMES M [US], et al) [A] 1-3,6 * figures 1-4,6-8 * * column 2, lines 10-38 * * column 3, line 6 - column 4, line 31 * * column 5, line 17 - column 7, line 29 *; | [A]DE3339231 (DIESEL KIKI CO [JP]) [A] 1,2,4,6 * claims 1,5 * * page 5, line 7 - page 6, line 12 * * page 7, line 9 - page 9, line 27 * * page 10, line 16 - page 11, line 21 * * page 12, line 31 - page 13, line 9 * * page 15, line 28 - page 16, line 12 * * figure - *; | [A]DE4117656 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1-4,6 * column 8, line 3 - column 11, line 43 * * figures 3-5,7-9 * |