EP0729962 - Borsäure-Verbindungen mit einer Binaphthyl-Gruppe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.03.2002 [2002/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Research Development Corporation of Japan 4-1-8, Hon-cho Kawaguchi-shi Saitama-ken 332 / JP | [N/P] |
Frühere [1996/36] | Für alle benannten Staaten RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION OF JAPAN 4-1-8, Hon-cho Kawaguchi-shi, Saitama-ken 332 / JP | Erfinder | 01 /
James, Tony 206 Rezidensu Takaishi, 1299-1 Kokubumachi Kurume-shi, Fukuoka 830 / JP | 02 /
Shinkai, Seiji 2-13-17 Mitoma Higashi-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 811-02 / JP | 03 /
Sandanayake, Saman 307 Rokkufiru Kokubu, 568-1 Kokubumachi Kurume-shi, Fukuoka 830 / JP | [1996/36] | Vertreter | Matthews, Derek Peter Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1996/36] | Matthews, Derek Peter Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95309507.2 | 28.12.1995 | [1996/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950070638 | 03.03.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7063895 | [1996/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0729962 | Datum: | 04.09.1996 | Sprache: | EN | [1996/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0729962 | Datum: | 14.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.06.1996 | Klassifikation | IPC: | C07F5/02, G01N33/52 | [1996/36] | CPC: |
C07F5/025 (EP,US);
G01N33/66 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, NL [1996/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Borsäure-Verbindungen mit einer Binaphthyl-Gruppe | [1996/36] | Englisch: | A boronic acid compound having a binaphthyl group | [1996/36] | Französisch: | Composés de l'acide boronique contenant un groupe binaphthyl | [1996/36] | Prüfungsverfahren | 07.02.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/15] | 17.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.01.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.07.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.10.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.10.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.12.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3720736 (SCHLEICHER ERWIN DR [DE]) [A] 1,4 * claims 1,8,13 *; | [AP]GB2284809 (JAPAN RES DEV CORP [JP]) [AP] 1 * claim 1 *; | [D]JPH0853467 (JAPAN RES DEV CORP); | [XP] - T.D. JAMES ET AL, NATURE, (19950323), vol. 374, pages 345 - 347, XP002004291 [XP] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/374345a0 |