blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0696557

EP0696557 - Mahlhilfsmittel für Zement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  27.10.2000
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip27.10.2000Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 13.12.2000 [2000/50]
AnmelderFür alle benannten Staaten
CIMENTS FRANCAIS
Tour Ariane, Quartier Villon, 5 Place de la Pyramide
F-92800 Puteaux / FR
[N/P]
Frühere [1996/07]Für alle benannten Staaten
CIMENTS FRANCAIS
Tour Ariane, Quartier Villon, 5 Place de la Pyramide
F-92800 Puteaux / FR
Erfinder01 / Briat, Jean
18, rue de la Croisette
F-27950 St. Marcel / FR
02 / Fontaine, Catherine
10 Chemin Vert
F-78240 Chambourcy / FR
[1996/07]
VertreterLoyer, Bertrand
Cabinet Loyer & Abello 9, rue de la Forge
75017 Paris / FR
[N/P]
Frühere [1996/07]Loyer, Bertrand
Cabinet Pierre Loyer 77, rue Boissière
F-75116 Paris / FR
Anmeldenummer, Anmeldetag95401541.828.06.1995
[1996/07]
Prioritätsnummer, PrioritätstagFR1994000871513.07.1994         Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9408715
[1996/07]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0696557
Datum:14.02.1996
[1996/07]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0696557
Datum:21.08.1996
[1996/34]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0696557
Datum:29.12.1999
Sprache:FR
[1999/52]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP01.07.1996
KlassifikationIPC:C04B24/10, C04B24/38, C04B28/08, B02C23/06, // (C04B28/08, 24:10),(C04B28/08, 24:38),(C04B28/08, 24:06)
[1996/34]
CPC:
C04B24/06 (EP,US); B02C23/06 (EP,US); C04B24/10 (EP,US);
C04B24/38 (EP,US); C04B28/08 (EP,US); C04B2103/52 (EP,US)
C-Set:
C04B28/08, C04B24/06 (US,EP);
C04B28/08, C04B24/10 (US,EP);
C04B28/08, C04B24/38 (EP,US)
Frühere IPC [1996/07]C04B24/10, C04B24/38, C04B28/08, B02C23/06
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   CH,   DE,   ES,   GR,   IT,   LI,   LU,   NL [1996/07]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Mahlhilfsmittel für Zement[1996/07]
Englisch:Grinding agent for cement[1996/07]
Französisch:Agent de mouture pour ciments[1996/07]
Prüfungsverfahren08.07.1996Prüfungsantrag gestellt  [1996/39]
20.01.1998Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
20.06.1998Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
13.07.1998Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
19.09.1998Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
06.10.1998Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
02.12.1998Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
16.03.1999Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
29.04.1999Ankündigung der Patenterteilung
10.07.1999Erteilungsgebühr entrichtet
10.07.1999Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)30.09.2000Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/50]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
28.04.1997Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
20.04.1998Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
24.04.1999Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]SU1578106  ;
 [X]GB191413542  (GODDARD JOSEPH FREEMAN [GB]) [X] 1-3 * page 1, line 20 - line 37 * * page 2, line 3 - line 5 * * page 2, line 29 - page 3, line 2; claim 1 *;
 [XA]GB208370  (ARTHUR ALLTREE) [X] 1,3 * page 1, line 52 - page 2, line 29; claim 1 * [A] 8;
 [A]GB424110  (ARTHUR FREDRIK ECHBERG) [A] 1,4,8* page 1, line 55 - page 2, line 18; claims 1,2,5 *;
 [X]US2480020  (WILLIAM HELMS) [X] 1,3,8 * column 1, line 11 - column 2, line 45 * * claims 1-3 *;
 [A]DE2455005  (ICI LTD) [A] 1 * page 1, line 1 - page 2, line 14 * * page 6, line 4 - line 13 * * example 1; claims 1,2,5,6,8,10 *;
 [DY]DE2707677  (KAO CORP) [DY] 4,7 * page 2, line 1 - page 3, line 3; claims 1-3 * * page 4, line 15 - page 6, line 20 * * page 7, line 20 - page 8, line 8; table 1 *;
 [XY]US4375987  (LANGE BRUCE A, et al) [X] 1 * column A; claims 1,6,9,14,15 * * column 2, line 54 - column 3, line 5 * * column 3, line 59 - column 4, line 21; example 5 * [Y] 5;
 [DY]EP0232202  (ROQUETTE FRERES [FR]) [DY] 2,3,6 * abstract * * page 2, line 16 - page 3, line 28 * * example 6; table 3 *;
 [X]  - DATABASE WPI, 2, Derwent World Patents Index, (19900715), vol. 91, no. 22, Database accession no. 91-162197, XP002005640 & SU1578106 A1 19900715 (CONS. PROD. RES. INST.) [X] 1 * abstract *
Prüfung   - J.FALBE ET ALL, Römpp Chemie Lexicon, p. 4452-4453, STUTGART-NEW YORK, GEORG THIEME VERLAG, 9. ED.
vom AnmelderFR1425822
 US4073658
 US4423801
 FR2597473
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.