EP0682094 - Wässrige, fliessfähige Verdickungszusammensetzung für wässrige Systeme und ein Verfahren zur Verdickung dieser wässrigen Systeme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 16.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.2014 | Neuer Eintrag: Entscheidung im Beschwerdeverfahren (+Datum) | Anmelder | Für alle benannten Staaten Elementis Specialties, Inc. 329 Wyckoffs Mill Road Hightstown New Jersey 08520 / US | [2009/47] |
Frühere [2005/49] | Für alle benannten Staaten Elementis Specialties, Inc. 329 Wyckoffs Mill Road Hightstown New Jersey 08520 / US | ||
Frühere [1995/46] | Für alle benannten Staaten RHEOX INTERNATIONAL, INC. Wyckoffs Mill Road Hightstown, New Jersey 08520 / US | Erfinder | 01 /
Doolan, Joseph G. 312 Hickory Corner Road Hightstown, NJ 08520 / US | 02 /
Cody, Charles A. 11 Stanley Drive Robbinsville, NJ 08691 / US | [1995/46] | Vertreter | Metten, Karl-Heinz, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/22] | Metten, Karl-Heinz, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2005/43] | Groening, Hans Wilhelm, et al BOEHMERT & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [1995/46] | Duffy, Assumpta Dympna, et al F. R. Kelly & Co., 27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95650015.1 | 10.05.1995 | [1995/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940242747 | 12.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 242747 | [1995/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0682094 | Datum: | 15.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0682094 | Datum: | 14.07.1999 | Sprache: | EN | [1999/28] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0682094 | Datum: | 18.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.1995 | Klassifikation | IPC: | C09D7/00 | [1995/46] | CPC: |
C09K3/00 (EP,US);
C09D7/43 (EP,US);
C08L75/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, NL [1995/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wässrige, fliessfähige Verdickungszusammensetzung für wässrige Systeme und ein Verfahren zur Verdickung dieser wässrigen Systeme | [1995/46] | Englisch: | A pourable water dispersible thickening composition for aqueous systems and a method of thickening said aqueous systems | [1995/46] | Französisch: | Composition aqueuse, coulante d'épaississement pour des systèmes aqueux et méthode pour l'épaississement de ces systèmes aqueux | [1995/46] | Prüfungsverfahren | 15.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/28] | 27.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.11.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.04.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.12.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.02.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.02.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [2014/49] |
Frühere [2006/02] | |||
Einsprechende(r) | 02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | ||
Frühere [2005/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.03.2000
05.03.2002
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Postfach 130164 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
18.01.2005
WITHDRAWN SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Frühere [2002/20] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.03.2000
05.03.2002
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH & Co. KG Postfach 130164 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
03.05.2000
ADMISSIBLE SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Frühere [2000/23] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.03.2000
06.04.2000
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | ||
02
14.04.2000
SÜD-CHEMIE AG Lenbachplatz 6 D-80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | |||
Frühere [2000/21] | |||
Einsprechende(r) | 01
29.03.2000
06.04.2000
ADMISSIBLE Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2000/20] | |||
Einsprechende(r) | 01
20.03.2000
Cognis Deutschland GmbH R&T-Intellectual Properties Postfach 13 01 64 40551 Düsseldorf / DE | 30.05.2000 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 12.01.2001 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 25.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M06) | 01.02.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 19.01.2005 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.03.2005 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 04.03.2005 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 08.11.2007 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 20.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 18.02.2009 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 28.02.2009 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 30.06.2009 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 28.09.2009 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 03.05.2005 | Beschwerde eingegangen No. T0582/05 | 14.07.2005 | Begründung eingereicht | 08.08.2007 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fortsetzung des Prüfungverfahrens | 08.08.2007 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.08.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 14.07.1999 | IT | 14.07.1999 | DK | 14.10.1999 | [2008/06] |
Frühere [2006/14] | FR | 14.07.1999 | |
DK | 14.10.1999 | ||
Frühere [2003/45] | DK | 14.10.1999 | |
FR | 10.12.1999 | ||
Frühere [2000/25] | FR | 10.12.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0057875 (DOW CHEMICAL CO [US]) [X] 1 * page 4, line 7 - page 14, line 21; claims 1-12 *; | [X]AU515783B (ROHM & HAAS) [X] 1-10 * page 4, line 23 - page 25, line 19; claim - *; | [X]WO9324577 (HENKEL CORP [US]) [X] 1 * page 1, line 8 - page 8, line 20; claims 1-10 *; | [A]EP0563978 (AQUALON CO [US]) [A] 1 * page 2, line 18 - page 3, line 31; claim - *; | [A]EP0460896 (ROHM & HAAS [US]); | [D]US5137571 (EISENHART ERIC K [US], et al); | [A]EP0250943 (DESOTO INC [US]); | [D]US4722962 (SHAY GREGORY D [US], et al) | [X] - HOWARD ET AL, "FORMULATING WITH COMBINATIONS OF HEUR ASSOCIATIVE THICKENERS", JOURNAL OF COATING TECHNOLOGY, (199201), vol. 64, no. 804, pages 87 - 94, XP000789987 [X] 1 | [X] - MURAKAMI ET AL, "THE INFLUENCE OF HYDROPHOBICALLY MODIFIED, ALKALI-SWELLABLE EMULSIONS ON THE RHEOLOGY OF PIGMENTED COATINGS", SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, WEMBLEY, GB, (199301), vol. 76, no. 1, pages 8 - 14, XP000407078 [X] 1 | [X] - SCHALLER, "RHEOLOGY MODIFIERS FOR WATER-BORNE PAINTS", SURFACE COATINGS AUSTRALIA, (198510), vol. 22, no. 10, pages 6 - 13, XP008048463 [X] 1 | Einspruch | EP0618243 |