EP0772242 - Leistungsbauteil in MOS-Technologie mit einer einzelnen kritischen Grösse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE, IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Für alle benannten Staaten Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel Mezzogiorno Stradale Primosole, 50 95121 Catania / IT | [N/P] |
Frühere [2006/14] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Für alle benannten Staaten Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel Mezzogiorno Stradale Primosole, 50 95121 Catania / IT | |||
Frühere [1998/48] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Für alle benannten Staaten Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel Mezzogiorno Stradale Primosole, 50 95121 Catania / IT | |||
Frühere [1998/35] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Für alle benannten Staaten Consorzio per la Ricerca sulla Microelettronica nel Mezzogiorno - CoRiMMe Stradale Primosole, 50 95100 Catania / IT | |||
Frühere [1997/19] | Für alle benannten Staaten SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Für alle benannten Staaten CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROELETTRONICA NEL MEZZOGIORNO Stradale Primosole, 50 95121 Catania / IT | Erfinder | 01 /
Frisina, Ferruccio Via Tre Torri, 11 I-95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) / IT | 02 /
Magri', Angelo Via F. Cairoli, 28/B I-95032 Belpasso (Catania) / IT | 03 /
Ferla, Giuseppe Via Acicastello, 12 I-95126 Catania / IT | [1997/19] | Vertreter | Mittler, Enrico, et al Mittler & C. S.r.l. Viale Lombardia, 20 20131 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2004/13] | Mittler, Enrico, et al Mittler & C. s.r.l., Viale Lombardia, 20 20131 Milano / IT | ||
Frühere [2004/10] | Gatti, Enrico Mittler & C. s.r.l. Via Lombardia, 20 20131 Milano / IT | ||
Frühere [1997/19] | Mittler, Enrico, et al c/o Mittler & C. s.r.l., Viale Lombardia 20 20131 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95830454.5 | 30.10.1995 | [1997/19] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0772242 | Datum: | 07.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0772242 | Datum: | 05.04.2006 | Sprache: | EN | [2006/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.1996 | Klassifikation | IPC: | H01L29/06, H01L29/10, H01L29/78, H01L29/739, H01L21/331 | [1997/19] | CPC: |
H01L29/7802 (EP,US);
H01L29/0696 (EP,US);
H01L29/1095 (EP,US);
H01L29/66333 (EP,US);
H01L29/0847 (EP,US);
H01L29/0869 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IE, IT, NL, PT, SE [1997/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leistungsbauteil in MOS-Technologie mit einer einzelnen kritischen Grösse | [1997/19] | Englisch: | Single feature size MOS technology power device | [1997/19] | Französisch: | Dispositif de puissance en technologie MOS avec une seule dimension critique | [1997/19] | Prüfungsverfahren | 29.10.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/02] | 06.02.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.05.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 05.04.2006 | NL | 05.04.2006 | SE | 05.07.2006 | ES | 16.07.2006 | PT | 05.09.2006 | IE | 31.10.2006 | [2008/06] |
Frühere [2007/21] | NL | 05.04.2006 | |
SE | 05.07.2006 | ||
ES | 16.07.2006 | ||
PT | 05.09.2006 | ||
Frühere [2007/16] | SE | 05.07.2006 | |
ES | 16.07.2006 | ||
PT | 05.09.2006 | ||
Frühere [2006/50] | SE | 05.07.2006 | |
ES | 16.07.2006 | ||
Frühere [2006/49] | SE | 05.07.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0405138 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-4,7,10-18,20-24,27-29,31-36 * column W *; | [Y]EP0304839 (HITACHI LTD [JP]) [Y] 1-4,7,10-18,20-24,27-29,31-36 * column W *; | [A]US4345265 (BLANCHARD RICHARD A) [A] 1,7,8,10 * column W *; | [A]WO9411904 (HARRIS CORP [US]) [A] 1,11-13 * the whole document *; | [A]EP0252236 (TOSHIBA KK [JP]) [A] 1,7-9 * column W *; | [A]JPH03185737 ; | [A]JPS6247162 ; | [A]JPH01272163 ; | [A]JPH04256367 ; | [A]JPH04349660 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19911111), vol. 015, no. 442, Database accession no. (E - 1131), & JP03185737 A 19910813 (TOSHIBA CORP) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870728), vol. 011, no. 231, Database accession no. (E - 527), & JP62047162 A 19870228 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [A] 1,6,25 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900124), vol. 014, no. 038, Database accession no. (E - 878), & JP01272163 A 19891031 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1,6,26 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930125), vol. 017, no. 039, Database accession no. (E - 1311), & JP04256367 A 19920911 (HITACHI LTD) [A] 1-4 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930426), vol. 017, no. 213, Database accession no. (E - 1356), & JP04349660 A 19921204 (TOSHIBA CORP) [A] 5,30 * abstract * | Prüfung | EP0543313 | US5047367 | EP0480635 | EP0623960 | DE3519389 | EP0022001 |