Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH09508097 | Globale Akte | 19.08.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU704173B | Globale Akte | 15.04.1999 | B2 | AU8130094 | 23.05.1995 | A | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0726768 | Globale Akte | 17.05.2000 | B1 | EP0726768 | 21.08.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE192922T | 15.06.2000 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69424560T | 18.01.2001 | T2 | DE69424560D1 | 21.06.2000 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK0726768T | 02.10.2000 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2149338T | 01.11.2000 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GR3034099T | 30.11.2000 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | US9412510 | 31.10.1994 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5789447 | 04.08.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US52731495 | 12.09.1995 | US14661093 | 02.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9512394 | Globale Akte | 11.05.1995 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2175467 | 11.05.1995 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT726768E | 30.11.2000 | E | Prioritätsnummer | Datum | US14661093 | 02.11.1993 |