EP0726768 - VERWENDUNG VON STICKSTOFFOXID FREISETZENDEN VERBINDUNGEN ZUR HERSTELLUNG EINES ARZNEIMITTELS ZUM SCHUTZ GEGEN DIE ISCHÄMISCHEN REPERFUSIONSSCHÄDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/34] | VERWENDUNG VON STICKSTOFFOXID FREISETZENDEN VERBINDUNGEN ALS SCHUTZMITTEL GEGEN DIE ISCHÄMISCHEN REPERFUSIONSSCHÄDEN | ||
[1999/33] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.03.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.05.2001 [2001/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE UNITED STATES OF AMERICA, represented by THE SECRETARY, Department of Health and Human Services National Institutes of Health, Office of Technology Transfer, Box OTT Bethesda, MD 20892-9902 / US | Für alle benannten Staaten BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs 433 Bolivar Street Room 824 New Orleans, LA 70112 / US | [N/P] |
Frühere [2000/03] | Für alle benannten Staaten THE UNITED STATES OF AMERICA, represented by THE SECRETARY, Department of Health and Human Services National Institutes of Health, Office of Technology Transfer, Box OTT Bethesda, MD 20892-9902 / US | ||
Für alle benannten Staaten BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE Baton Rouge, LA 70893 / US | |||
Frühere [1996/34] | Für alle benannten Staaten THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA as represented by the SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institute of Health, Office of Technology Transfer, Westwood Building, Box OTT Bethesda, MD 20892-9902 / US | ||
Für alle benannten Staaten BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE Baton Rouge, LA 70893 / US | Erfinder | 01 /
WINK, David A., Jr. 116 West Magnolia Hagerstown, MD 21742 / US | 02 /
MITCHELL, James B. 10516 Sweepstakes Road Damascus, MD 20872 / US | 03 /
RUSSO, Angelo 5501 Northfield Road Bethesda, MD 20817 / US | 04 /
KRISHNA, Murali C. 15941 Indian Hills Terrace Derwood, MD 20855 / US | 05 /
HANBAUER, Ingeborg 6001 Brookside Drive Chevy Chase, MD 20815 / US | 06 /
GRISHAM, Matthew B. 7628 Tampaway Shreveport, LA 71105 / US | 07 /
GRANGER, Daniel Neil 2108 Chase Wells Shreveport, LA 71118 / US | [1996/34] | Vertreter | Walton, Seán Malcolm, et al Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [1996/34] | Walton, Seán Malcolm, et al Mewburn Ellis, York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95900491.2 | 31.10.1994 | [1996/34] | WO1994US12510 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930146610 | 02.11.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 146610 | [1996/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9512394 | Datum: | 11.05.1995 | Sprache: | EN | [1995/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0726768 | Datum: | 21.08.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.05.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0726768 | Datum: | 17.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.05.1995 | Klassifikation | IPC: | A61K31/13, A61K31/14 | [1996/34] | CPC: |
A61K31/198 (EP,US);
A61K31/13 (EP,US);
A61K31/14 (EP,US);
A61K31/15 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/08 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON STICKSTOFFOXID FREISETZENDEN VERBINDUNGEN ZUR HERSTELLUNG EINES ARZNEIMITTELS ZUM SCHUTZ GEGEN DIE ISCHÄMISCHEN REPERFUSIONSSCHÄDEN | [1999/33] | Englisch: | USE OF NITRIC OXIDE RELEASING COMPOUNDS FOR THE MANUFACTURE OF A MEDICAMENT FOR PROTECTION IN ISCHEMIA REPERFUSION INJURY | [1999/33] | Französisch: | UTILISATION COMME AGENTS PROTECTEURS DE COMPOSES LIBERANT DE L'OXYDE NITRIQUE POUR LA FABRICATION D'UN MEDICAMENT DESTINE A TRAITER DES LESIONS CONSECUTIVES A DES PERFUSIONS REPETEES EN CAS D'ISCHEMIE | [1999/33] |
Frühere [1996/34] | VERWENDUNG VON STICKSTOFFOXID FREISETZENDEN VERBINDUNGEN ALS SCHUTZMITTEL GEGEN DIE ISCHÄMISCHEN REPERFUSIONSSCHÄDEN | ||
Frühere [1996/34] | USE OF NITRIC OXIDE RELEASING COMPOUNDS AS PROTECTIVE AGENTS IN ISCHEMIA REPERFUSION INJURY | ||
Frühere [1996/34] | UTILISATION COMME AGENTS PROTECTEURS DE COMPOSES LIBERANT DE L'OXYDE NITRIQUE POUR TRAITER DES LESIONS CONSECUTIVES A DES PERFUSIONS REPETEES EN CAS D'ISCHEMIE | Eintritt in die regionale Phase | 22.05.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.05.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.05.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.05.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/34] | 18.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.07.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - "Antishock and endothelial protective actions of a NO donor in mesenteric ischemia and reperfusion", CIRC.SHOCK, (1992), vol. 38, pages 209 - 16 [X] 1-17 * the whole document * | [X] - "Cardioprotection and attenuation of endothelial dysfunction by organic nitric oxide donors in myocardial ischemia reperfusion", J.PHARMACOL.EXP.THER., (1992), vol. 260, no. 2, pages 668 - 75 [X] 1-17 * the whole document * | [X] - "Effect of nitric oxide generators on ischemia reperfusion injury and histamine release in isolated perfused guinea pig heart", INT.ARCH.ALLERG.APPL.IMMUNOL., (1991), vol. 94, pages 257 - 8 [X] 1-17 * page 257, column L, line 11 - line 25 * | [X] - "The effect of nitric oxide generators on ischemia reperfusion injury and histamine release in isolated guinea pig hearts", BIOL.NITRIC OXIDE, PROC.INT.MEET., 2ND EDITOR:MONCADA, SALVADOR (ED), 1992, VOL.1, P.190-2, pages 190 - 2 [X] 1-17 * page 192, line 14 - line 23 * | [X] - "Ischemia and reperfusion injury and histamine release in isolated perfused guinea pig heart: effects of nitric oxide generators", PHARMACOL.RES., (1992), vol. 25, no. SP.1, pages 11 - 12 [X] 1-17 * page 11, line 22 - page 12, line 4 * | [X] - J.CARDIOVASC.PHARMACOL.(PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM HELD ON 15.11.1992 IN NEW ORLEANS, LOUISIANA) VOL.22, SUPPL.7, 1993, S27-S33 [X] 1-17 * the whole document * | [XP] - "Antineutrophil and myocardial protecting actions of a novel nitric oxide donor after acute myocardial ischemia and reperfusion in dogs", CIRCULATION, (199311), vol. 88, no. 5(1), pages 2337 - 50 [XP] 1-17 * page 2337 - page 2338 * * page 2346 - page 2347 * | Prüfung | US3153094 | - INORG.CHEM. 2 1963,85-88 |