EP0682606 - VORRICHTUNG ZUM STEUERN EINES ABKLAPPBAREN MOTORGETRIEBENEN RÜCKSPIEGELS FÜR FAHRZEUGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.05.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.05.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.07.1998 [1998/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Poong Jeong Ind. Co., Ltd. 176-1, Dodang-dong, Wonmi-gu Puchon-ci Kyunggi-do 421-130 / KR | [N/P] |
Frühere [1995/47] | Für alle benannten Staaten Poong Jeong Ind. Co., Ltd. 176-1, Dodang-dong, Wonmi-gu Puchon-ci, Kyunggi-do 421-130 / KR | Erfinder | 01 /
KANG, Gi, Dong 28-6, Kwangmyong-3-dong Kwangmyong-shi Kyunggi-do 423-013 / KR | [1995/47] | Vertreter | Chameroy, Claude, et al Cabinet Malemont 42, avenue du Président Wilson 75116 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1995/47] | Chameroy, Claude, et al c/o Cabinet Malemont 42, avenue du Président Wilson F-75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95903450.5 | 05.12.1994 | [1995/47] | WO1994KR00173 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR19270092793 | 15.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2792793 | [1995/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9516589 | Datum: | 22.06.1995 | Sprache: | EN | [1995/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0682606 | Datum: | 22.11.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.06.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0682606 | Datum: | 09.07.1997 | Sprache: | EN | [1997/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AT | 22.06.1995 | Klassifikation | IPC: | B60R1/06 | [1995/47] | CPC: |
B60R1/074 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1995/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM STEUERN EINES ABKLAPPBAREN MOTORGETRIEBENEN RÜCKSPIEGELS FÜR FAHRZEUGE | [1995/47] | Englisch: | DEVICE FOR REGULATING MOTOR-DRIVEN FOLDABLE REAR VIEW MIRROR OF AUTOMOBILE | [1995/47] | Französisch: | DISPOSITIF DE REGLAGE DE RETROVISEUR ESCAMOTABLE A MOTEUR POUR AUTOMOBILE | [1995/47] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.09.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/47] | 07.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.07.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.01.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.04.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.04.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.04.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3936742 ; | [A]EP0405773 ; | [A]EP0472454 | Prüfung | EP0405773 | EP0472454 | DE3936742 | JPH01237235 | - EP-A- 0 405 773, & EP0405773 A 00000000 | - EP-A- 0 472 454, & EP0472454 A 00000000 | - DE-A- 3 936 742, & DE3936742 A 00000000 | - JP-A- 1 237 235, & JP1237235 A 00000000 |