EP0686098 - FAHRZEUGREIFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.09.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.09.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.11.1999 [1999/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fukata, Hirohisa 86, Aza-Nonaka, Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-35 / JP | Für alle benannten Staaten Nomura, Yoshihiro 89' Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-34 / JP | [1998/46] |
Frühere [1995/50] | Für alle benannten Staaten Fukata, Hirohisha 86, Aza-Nonaka, Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-35 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Nomura, Yoshihiro 89' Kumihama-cho, Kumano-gun Kyoto 629-34 / JP | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1995/50] | Vertreter | WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Frühere [1995/50] | W.P. THOMPSON & CO. Eastcheap House Central Approach Letchworth, Hertfordshire SG6 3DS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95903968.6 | 26.12.1994 | [1995/50] | WO1994JP02229 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19930333779 | 27.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 33377993 | [1995/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9518022 | Datum: | 06.07.1995 | Sprache: | EN | [1995/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0686098 | Datum: | 13.12.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.07.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0686098 | Datum: | 18.11.1998 | Sprache: | EN | [1998/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.07.1995 | Klassifikation | IPC: | B60C11/13 | [1995/50] | CPC: |
B60C11/042 (EP);
B60C11/13 (KR);
B60C11/0309 (EP);
B60C2011/1361 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1995/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRZEUGREIFEN | [1995/50] | Englisch: | TIRE FOR VEHICLE | [1995/50] | Französisch: | PNEU POUR VEHICULE | [1995/50] | Eintritt in die regionale Phase | 17.08.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.11.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.11.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/04] | 23.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.03.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.05.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.08.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3727661 (HOKE G) [X] 1-4 * column 4, line 1 - line 31; figure -; claim - * * column 4, line 46 - line 57 *; | [X]FR2470696 (BRIDGESTONE TIRE CO LTD [JP]) [X] 1 * page 9, line 19 - page 10, line 8; figure -; claim - *; | [X]DE3609248 (SUMITOMO RUBBER IND [JP]) [X] 1-4 * page 7, paragraph 2 - paragraph 5; figure -; claim -; table 1 *; | [A]DE3336239 (CONTINENTAL GUMMI WERKE AG [DE]) [A] 5-8 * page 6, line 26 - line 30; figure 4; claim 8 *; | [A]JPS5833504 ; | [A]EP0510550 (CONTINENTAL AG [DE]) [A] 1,5 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830517), vol. 7, no. 112, Database accession no. (M - 215)<1257> , & JP58033504 A 19830226 (SUMITOMO RUBBER IND. LTD.) [A] 5-8 * abstract * |