EP0759888 - Verfahren zur Herstellung von schichtförmigen Doppelhydroxiden. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1997/10] | SYNTHETISCH HERGESTELLTES MEIXNERITPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | ||
[1999/16] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 15.12.2004 [2004/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALUMINUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center Pennsylvania 15069-0001 / US | [N/P] |
Frühere [1998/40] | Für alle benannten Staaten ALUMINUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center, Pennsylvania 15069-0001 / US | ||
Frühere [1997/10] | Für alle benannten Staaten ALUMINIUM COMPANY OF AMERICA Alcoa Technical Center, 100 Technical Drive Alcoa Center, PA 15069-0001 / US | Erfinder | 01 /
MARTIN, Edward S., Alcoa Technical Center 100 Technical Drive Alcoa Center, PA 15069-0001 / US | 02 /
PEARSON, Alan Alcoa Technical Center 100 Technical Drive lcoa Center, PA 15069-0001 / US | [1997/10] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/10] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95907324.8 | 06.01.1995 | [1997/10] | WO1995US00167 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940235504 | 29.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 235504 | [1997/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9529874 | Datum: | 09.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0759888 | Datum: | 05.03.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0759888 | Datum: | 15.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.11.1995 | Klassifikation | IPC: | C01F7/00, C01B13/36 | [1997/10] | CPC: |
C07C51/412 (EP,US);
B01J23/007 (EP,US);
C01B13/363 (EP,US);
C01B19/002 (EP,US);
C01B33/38 (EP,US);
C01F7/00 (EP,US);
C01F7/784 (EP,US);
C01F7/785 (US);
C01G3/006 (EP,US);
C01G31/006 (EP,US);
C01G39/006 (EP,US);
C01G41/006 (EP,US);
C01G45/006 (EP,US);
C01G49/009 (EP,US);
C01G53/006 (EP,US);
C01G9/006 (EP,US);
C01P2002/22 (EP,US);
C01P2002/72 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
C01P2006/82 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C51/412, C07C53/126 (US,EP);
C07C51/412, C07C55/10 (US,EP);
C07C51/412, C07C63/08 (EP,US);
C07C51/412, C07C63/28 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, NL, PT, SE [1997/37] |
Frühere [1997/10] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von schichtförmigen Doppelhydroxiden. | [1999/16] | Englisch: | Process for the preparation of layered double hydroxides. | [1999/16] | Französisch: | Procédé pour production d'hydroxides doubles lamellaires. | [1999/16] |
Frühere [1997/10] | SYNTHETISCH HERGESTELLTES MEIXNERITPRODUKT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | ||
Frühere [1997/10] | SYNTHETIC MEIXNERITE PRODUCT AND METHOD | ||
Frühere [1997/10] | PRODUIT A BASE D'HYDRATE HYDROXYDE DE MAGNESIUM-ALUMINIUM SYNTHETIQUE ET PROCEDE ASSOCIE | Eintritt in die regionale Phase | 25.11.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.11.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.11.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.10.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/10] | 30.11.1996 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 07.04.1997 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) CH, LI, LU, MC | 09.09.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.04.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 26.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.08.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.10.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.10.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/09] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 26.06.1998 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.06.1998 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.07.1998 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 28.01.1997 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 28.01.1997 | LI   M01   Noch nicht entrichtet | 28.01.1997 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 28.01.1997 | MC   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.03.2000 | BE | 15.03.2000 | SE | 15.03.2000 | DK | 15.06.2000 | PT | 15.06.2000 | GR | 16.06.2000 | [2004/51] |
Frühere [2003/45] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
SE | 15.03.2000 | ||
DK | 15.06.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Frühere [2002/23] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
SE | 15.03.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Frühere [2001/09] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | ||
PT | 15.06.2000 | ||
Frühere [2001/08] | AT | 15.03.2000 | |
BE | 15.03.2000 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]USRE34164E (MISRA) [A] 1-16* column W * | [X] - J.C.P.D.S-DATABASE, Record 38-478 ICDD, Newtown Square, Pa (USA) [X] 1-7 | [X] - S. KORITNIG ET AL., "Meixnerite, Mg6Al2(OH)18.4H2O, ein neues Magnesium-Aluminium-Hydroxid-Mineral.", TSCHERMAKS MIN. PETR. MITT., (1975), vol. 22, pages 79 - 87 [X] 1-7 * table 1 * | [DA] - E.D. DIMOTAKIS ET AL., "New route to Layered Double Hydroxides Intercalated by Organic Anions: Precursors to Polyoxometalate-Pillared Derivatives.", INORGANIC CHEMISTRY, (19900627), vol. 29, no. 13 [DA] 1-7 |