EP0722400 - GELENKIGER NIEDERFLUR-EISENBAHNWAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THRALL CAR MANUFACTURING COMPANY 2521 State Street Chicago Heights, IL 60411-0218 / US | [1996/30] | Erfinder | 01 /
RICHMOND, Shaun 9151 Sunrise Lane Orland Park, IL 60462 / US | [1996/30] | Vertreter | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [1996/30] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95908715.6 | 27.01.1995 | [1996/30] | WO1995US01129 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940188524 | 28.01.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 188524 | [1996/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9520513 | Datum: | 03.08.1995 | Sprache: | EN | [1995/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0722400 | Datum: | 24.07.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.08.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0722400 | Datum: | 07.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 03.08.1995 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.05.1996 | Klassifikation | IPC: | B61D17/00, B61D3/18 | [1996/30] | CPC: |
B61D3/184 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/30] | Erstreckungsstaaten | SI | 22.08.1995 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GELENKIGER NIEDERFLUR-EISENBAHNWAGEN | [1996/30] | Englisch: | ARTICULATED, LOW LEVEL RAILROAD CAR | [1996/30] | Französisch: | WAGON DE CHEMIN DE FER BAS ET ARTICULE | [1996/30] | Eintritt in die regionale Phase | 22.08.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.08.1995 | Recherchengebühr entrichtet | 22.08.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.08.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.08.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 22.08.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/30] | 22.08.1995 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 30.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.12.1996 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 09.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.04.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.02.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.06.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.05.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.11.2001 | BE | 07.11.2001 | CH | 07.11.2001 | GR | 07.11.2001 | IT | 07.11.2001 | LI | 07.11.2001 | NL | 07.11.2001 | LU | 27.01.2002 | IE | 28.01.2002 | DK | 07.02.2002 | PT | 07.02.2002 | SE | 07.02.2002 | ES | 30.05.2002 | MC | 01.08.2002 | [2008/06] |
Frühere [2006/44] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
LU | 27.01.2002 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
MC | 01.08.2002 | ||
Frühere [2004/39] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
LU | 27.01.2002 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
ES | 30.05.2002 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
DK | 07.02.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2003/17] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
IE | 28.01.2002 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 07.11.2001 | |
BE | 07.11.2001 | ||
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2003/06] | BE | 07.11.2001 | |
CH | 07.11.2001 | ||
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
NL | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2003/01] | CH | 07.11.2001 | |
GR | 07.11.2001 | ||
LI | 07.11.2001 | ||
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2002/49] | GR | 07.11.2001 | |
PT | 07.02.2002 | ||
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2002/48] | PT | 07.02.2002 | |
SE | 07.02.2002 | ||
Frühere [2002/26] | SE | 07.02.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4274776 (PATON H NEIL, et al) [X] 1,5 * column 3, line 39 - column 7, line 23; figures 1-4 *; | [X]EP0324987 (TALBOT WAGGONFAB [DE]) [X] 1,5* column 5, line 21 - column 6, line 46; figures 1-3 *; | [X]US5246321 (HESCH HAROLD E [US]) [X] 1,5 * column 3, line 15 - column 4, line 46; figures 1-4 * | Internationale Recherche | [A]US3399631 (WEBER HANS B); | [Y]US3568607 (GUTRIDGE JACK E); | [A]US4524699 (PAVLICK MICHAEL J [US]); | [XY]US4686907 (WOOLLAM RONALD F [CA], et al); | [A]US4751882 (WHEATLEY THOMAS W [CA], et al); | [Y]US4826371 (BROWN JAMES T [US]); | [A]US4929132 (YEATES RICHARD P [US], et al) |