EP0746778 - VERFAHREN UND APPARAT FÜR DEN NACHWEIS VON TEILCHEN UND DIE ABBILDUNGDURCH DIESE TEILCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 28.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2001 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 12.09.2001 [2001/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | Für alle benannten Staaten BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE One Baylor Plaza Houston, TX 77030 / US | Für alle benannten Staaten HOUSTON ADVANCED RESEARCH CENTER 4800 Research Center Drive The Woodlands, TX 77381 / US | [1996/50] | Erfinder | 01 /
EGGERS, Mitchell, D. 10 Plum Cover Court The Woodlands, TX 77381 / US | 02 /
HOGAN, Michael, E. 103 Golden Shadow Circle The Woodlands, TX 77381 / US | 03 /
EHRLICH, Daniel, J. 11 Grant Place Lexington, MA 02173 / US | 04 /
HOLLIS, Mark, A. 77 Lexington Road Concord, MA 01742 / US | 05 /
KOSICKI, Bernard, B. 39 Fort Pond Road Acton, MA 01720 / US | 06 /
REICH, Robert 146 Wellman Avenue North Chelmsford, MA 01863 / US | 07 /
BURKE, Barry, E. 17 Sherburne Road Lexington, MA 02173 / US | [1996/50] | Vertreter | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co LLP St Botolph's House 7-9 St Botolph's Road Sevenoaks Kent TN13 3AJ / GB | [N/P] |
Frühere [1996/50] | Greenwood, John David, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks Kent TN13 2BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95911678.1 | 09.02.1995 | [1996/50] | WO1995US01725 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940201651 | 25.02.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201651 | [1996/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9523348 | Datum: | 31.08.1995 | Sprache: | EN | [1995/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0746778 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.08.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.08.1995 | Klassifikation | IPC: | G01T1/29, G01T1/164 | [1996/50] | CPC: |
G01T1/2928 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND APPARAT FÜR DEN NACHWEIS VON TEILCHEN UND DIE ABBILDUNGDURCH DIESE TEILCHEN | [1996/50] | Englisch: | METHODS AND APPARATUS FOR DETECTING AND IMAGING PARTICLES | [1996/50] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION ET D'IMAGERIE DE PARTICULES | [1996/50] | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.09.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/50] | 27.09.1996 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.11.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.06.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2001 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2001/37] | 22.04.2001 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2001 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4882494 (ROGERS ET AL.) [X] 1-3,8,14-16,18; | [X]EP0583118 (SUMMIT WORLD TRADE CORPORATION) [X] 1-3; | [XA]EP0421869 (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) [X] 1 [A] 2,24 | [XA] - JACKSON P. et al., "Rapid imaging, using a cooled CCD, of fluorescent two-dimension- al polyacrylamide gels produced by labelling proteins in the first- -dimensional isoelectric focusing gel with the fluoro- phore 2-methoxy-2,4-diphenyl- -3(2H)furanone", ELECTROPHORESIS, (1988), vol. 9, pages 330 - 339 [X] 1,4,8,9,19,23 [A] 20,21,22 | [X] - SWEEDLER J.V. et al., "Fluorescence Detection in Capillary Zone Electro- phoresis Using a CCD with Time-Delayed Integration", ANALYTICAL CHEMISTRY, (199101), vol. 63, no. 1, pages 496 - 502 [X] 1,4,7,8,9,19 | [XA] - CHAN K.C. et al., "On-Line Detection of DNA in Gel Electrophoresis by Ultra- violet Absorption Utilizing a CCD Imaging System", ANALYTICAL CHEMISTY, (199104), vol. 63, no. 7, pages 746 - 750 [X] 19 [A] 20-23 |