Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
28.07.2001 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 12.09.2001 [2001/37] |
09.04.2001 | Anmeldung zurückgewiesen | |
29.03.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
27.01.2001 | Änderung - mündliche Verhandlung | |
09.10.2000 | Änderung - mündliche Verhandlung | |
14.06.2000 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
29.03.2000 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
29.02.2000 | Jahresgebühr | |
24.11.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
12.10.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
30.07.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
26.03.1999 | Erster Prüfungsbericht | |
23.03.1999 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
03.03.1999 | Jahresgebühr | |
20.02.1998 | Jahresgebühr | |
12.04.1997 | Änderung durch den Anmelder | |
22.02.1997 | Jahresgebühr | |
25.10.1996 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 11.12.1996 [1996/50] |
25.10.1996 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 11.12.1996 [1996/50] |
19.10.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
17.10.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
03.10.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung - Grundgebühr entrichtet |