EP0748276 - KOMPAKTIERPRESSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.04.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ruf, Hans Tussenhausener Strasse 6 86874 Tussenhausen / DE | [1998/23] |
Frühere [1996/51] | Für alle benannten Staaten Ruf, Hans Tussenhausener Strasse 6 D-86874 Tussenhausen / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1996/51] | Vertreter | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col. P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Fiener, Josef Patentanw. J. Fiener et col., P.O. Box 12 49 87712 Mindelheim / DE | ||
Frühere [1996/51] | Fiener, Josef European Patent Attorney, Maximilianstrasse 57, Postfach 1249 D-87712 Mindelheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95912234.2 | 09.03.1995 | [1996/51] | WO1995EP00883 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944408138 | 10.03.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4408138 | [1996/51] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9524307 | Datum: | 14.09.1995 | Sprache: | DE | [1995/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0748276 | Datum: | 18.12.1996 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 14.09.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0748276 | Datum: | 03.06.1998 | Sprache: | DE | [1998/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.09.1995 | Klassifikation | IPC: | B30B9/30 | [1996/51] | CPC: |
B30B15/08 (EP,US);
B30B9/30 (EP,US);
B30B9/3003 (EP,US);
B30B9/301 (EP,US);
B30B9/3014 (EP,US);
B30B9/3035 (EP,US);
Y10S100/914 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1996/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMPAKTIERPRESSE | [1996/51] | Englisch: | COMPACTING PRESS | [1996/51] | Französisch: | PRESSE DE COMPRESSION | [1996/51] | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.10.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/51] | 11.08.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.01.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.01.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.03.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GR | 03.06.1998 | DK | 03.09.1998 | PT | 03.09.1998 | IE | 19.02.1999 | [2003/45] |
Frühere [2002/10] | GR | 03.06.1998 | |
PT | 03.09.1998 | ||
IE | 19.02.1999 | ||
Frühere [2001/23] | GR | 03.06.1998 | |
IE | 03.06.1998 | ||
PT | 03.09.1998 | ||
Frühere [2001/01] | IE | 03.06.1998 | |
PT | 03.09.1998 | ||
Frühere [1999/32] | PT | 03.09.1998 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]US3563164 (CARKHUFF GEORGE A, et al) [DA] 1,3 * abstract *; | [DA]US3651755 (GATI LOUIS) [DA] 1,3 * abstract *; | [A]GB1393344 (SP K BJURO TRANSNEFTAVTOMATIKA) [A] 1* page 2, line 70 - line 92; figure - *; | [DA]DE7636727U (LAUMANN) [DA] 1 * figure -; claim - * |