Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
24.04.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.06.1998 [1998/24] |
13.01.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | |
19.09.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
25.07.1997 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
25.07.1997 | Jahresgebühr | |
05.06.1997 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | |
23.05.1997 | Erster Prüfungsbericht | |
22.05.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
22.11.1996 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 08.01.1997 [1997/02] |
22.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 08.01.1997 [1997/02] |
13.11.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
08.11.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
07.11.1996 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |