EP0751749 - MEDIZINISCHES GERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.04.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.06.1998 [1998/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten University of Strathclyde McCance Building, 16 Richmond Street Glasgow G1 1XQ / GB | [N/P] |
Frühere [1997/02] | Für alle benannten Staaten UNIVERSITY OF STRATHCLYDE McCance Building, 16 Richmond Street Glasgow G1 1XQ / GB | Erfinder | 01 /
TEKLETSADIK, Kasegn 8 Rannoch Place Edinburgh EH4 7HH / GB | 02 /
CAMPBELL, Leslie 35 Hillside Terrace Milton of Campsie Glasgow G65 8BP / GB | 03 /
HOWIESON, Maurice Maxwell, Rhumohr 16 Park Road Broxburn EH52 5RF / GB | [1997/02] | Vertreter | MacDougall, Donald Carmichael Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Frühere [1997/02] | MacDougall, Donald Carmichael Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE, Scotland / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95913899.1 | 03.04.1995 | [1997/02] | WO1995GB00759 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19940007052 | 05.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9407052 | [1997/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9526686 | Datum: | 12.10.1995 | Sprache: | EN | [1995/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0751749 | Datum: | 08.01.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.10.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.10.1995 | Klassifikation | IPC: | A61B17/36 | [1997/02] | CPC: |
A61B18/042 (EP);
A61B2017/00159 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | GB [1997/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEDIZINISCHES GERÄT | [1997/02] | Englisch: | MEDICAL APPARATUS | [1997/02] | Französisch: | APPAREIL MEDICAL | [1997/02] | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.11.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.11.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.09.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/02] | 26.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.12.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/24] | 16.01.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1998/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1997 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   14.07.1997 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]USRE34432E (BERTRAND) [X] 1-5 * page 12, paragraph 3; figure 1 *; | [X]GB2188845 (BARD) [X] 1-5 * page 17, column 2; figures 4,6,8 *; | [X]WO9205743 (BIRTCHER) [X] 1-5 * figure 5 *; | [X]US4060088 (MORRISON) [X] 1-5 * column 5; figure 5 *; | [A]EP0279745 (DESCARTES) [A] 1,2 * column 7, paragraph 5 *; | [A]WO9301758 (CANADY) [A] 2 * page 9, paragraph 5 *; | [A]US3903891 (BRAYSHAW) [A] 2 * the whole document *; | [A]US2828748 (AUGUST) |