EP0708858 - TROCKENPARTIE EINER PAPIERMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.10.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.11.1998 [1998/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 40 89509 Heidenheim / DE | [N/P] |
Frühere [1997/48] | Für alle benannten Staaten Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 70 89509 Heidenheim / DE | ||
Frühere [1996/18] | Für alle benannten Staaten Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH Postfach 19 70 D-89509 Heidenheim / DE | Erfinder | 01 /
GROSSMANN, Udo Theodor-Schäfer-Strasse 2 D-89522 Heidenheim / DE | 02 /
MEINECKE, Albrecht Hans-Holbein-Strasse 39 D-89520 Heidenheim / DE | 03 /
LOSER, Hans Lessingstrasse 12 D-89129 Langenau / DE | [1996/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95917890.6 | 10.05.1995 | [1996/18] | WO1995DE00601 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944416585 | 11.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4416585 | [1996/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9531601 | Datum: | 23.11.1995 | [1995/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0708858 | Datum: | 01.05.1996 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 23.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0708858 | Datum: | 26.11.1997 | Sprache: | DE | [1997/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.01.1996 | Klassifikation | IPC: | D21F5/04 | [1996/18] | CPC: |
D21F5/042 (EP,US);
D21F5/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, SE [1996/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TROCKENPARTIE EINER PAPIERMASCHINE | [1996/18] | Englisch: | DRIER SECTION OF A PAPER MACHINE | [1996/18] | Französisch: | TRAIN DE SECHAGE D'UNE MACHINE A PAPIER | [1996/18] | Eintritt in die regionale Phase | 21.12.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.12.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.12.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/18] | 07.05.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.05.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3151953 (JUSTUS EDGAR J); | [A]WO9220860 (ASTEN S C V [BE]); | [DA]DE4328554 (VOITH GMBH J M [DE]); | [PX]DE4416585 (VOITH GMBH J M [DE]) [PX] 1-15 * the whole document * |