EP0759139 - Wärmetauscher [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1997/09] | WÄRMETAUSCHER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG | ||
[1999/20] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.01.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEED, Björn Utlandagatan 19 S-412 61 Göteborg / SE | [1997/09] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1997/09] | Vertreter | Lindberg, Klas Valter Bo, et al AWAPATENT AB, Södra Hamngatan 37-41, P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | [N/P] |
Frühere [1997/09] | Lindberg, Klas Valter Bo, et al AWAPATENT AB, Södra Hamngatan 37-41, P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95918810.3 | 02.05.1995 | [1997/09] | WO1995SE00479 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19940001567 | 06.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9401567 | [1997/09] | Anmeldesprache | SV | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9530867 | Datum: | 16.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0759139 | Datum: | 26.02.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0759139 | Datum: | 08.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 16.11.1995 | Klassifikation | IPC: | F28D9/00, B21D53/04 | [1997/09] | CPC: |
B21D53/04 (EP);
B21D13/04 (EP);
F28D9/0025 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/09] | Erstreckungsstaaten | LT | 29.10.1996 | LV | 29.10.1996 | SI | 29.10.1996 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wärmetauscher | [1999/20] | Englisch: | Heat exchanger | [1999/20] | Französisch: | Echangeur de chaleur | [1999/20] |
Frühere [1997/09] | WÄRMETAUSCHER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG | ||
Frühere [1997/09] | HEAT EXCHANGER AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE | ||
Frühere [1997/09] | ECHANGEUR DE CHALEUR ET PROCEDE DE FABRICATION DUDIT ECHANGEUR | Eintritt in die regionale Phase | 16.11.1995 | Übersetzung eingereicht | 29.10.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.10.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.10.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 29.10.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/09] | 11.03.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.09.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.08.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.03.2000 | BE | 08.03.2000 | CH | 08.03.2000 | ES | 08.03.2000 | GR | 08.03.2000 | LI | 08.03.2000 | NL | 08.03.2000 | IE | 02.05.2000 | LU | 02.05.2000 | DK | 08.06.2000 | PT | 08.06.2000 | MC | 30.11.2000 | [2004/39] |
Frühere [2004/07] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
GR | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
NL | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
DK | 08.06.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
NL | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
DK | 08.06.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2003/18] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
NL | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2003/17] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
NL | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
MC | 31.05.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
Frühere [2003/08] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
NL | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
ES | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2001/50] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
IE | 02.05.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2001/24] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
MC | 30.11.2000 | ||
Frühere [2001/09] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
PT | 08.06.2000 | ||
Frühere [2001/08] | AT | 08.03.2000 | |
BE | 08.03.2000 | ||
CH | 08.03.2000 | ||
LI | 08.03.2000 | ||
Frühere [2000/52] | CH | 08.03.2000 | |
LI | 08.03.2000 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP57049793 ; | [X]FR1569887 ; | [Y]SE352724 (THERMOVATIC JENSSEN S); | [Y]SE374193 (BAXTER LABORATORIES INC [US]); | [X]DE2408462 (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH); | [X]US4043388 (ZEBUHR WILLIAM HENRY); | [Y]DE3416840 (AGURA ETS [LI]); | [X]GB2190481 (MCKIRDY IAN DONALD); | [X]US5224538 (JACOBY JOHN H [US]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 6, No. 124, M-141; & JP,A,57 049 793 (TOKYO SHIBAURA DENKI K.K.), 23 March 1982., & JP57049793 A 19820323 |