EP0843569 - VORRICHTUNG ZUR ZUGANGSKATHETERISIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1998/22] | Vorrichtung und Verfahren zur Zugangskathetisierung | ||
[2002/14] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 08.10.2008 [2008/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten InnerDyne, Inc. 1244 Reamwood Avenue Sunnyvale, CA 94089 / US | [2000/28] |
Frühere [1998/22] | Für alle benannten Staaten InnerDyne Inc. 1244 Reamwood Avenue Sunnyvale, CA 94089 / US | Erfinder | 01 /
DUBRUL, William, R. 1 Uccelli Boulevard, Slip A4 Redwood City, CA 94064 / US | [1998/22] | Vertreter | Sparing Röhl Henseler Postfach 14 04 43 40074 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Sparing Röhl Henseler Patentanwälte European Patent Attorneys Postfach 14 04 43 40074 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [1998/22] | Sparing - Röhl - Henseler Patentanwälte Rethelstrasse 123 40237 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95919066.1 | 08.05.1995 | [1998/22] | WO1995US05736 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940240059 | 09.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 240059 | [1998/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9530449 | Datum: | 16.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0843569 | Datum: | 27.05.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0843569 | Datum: | 05.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.11.1995 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.1998 | Klassifikation | IPC: | A61M29/00, A61M25/01, A61M25/04, A61M25/06 | [1998/50] | CPC: |
A61M25/0102 (EP,US);
A61M25/04 (EP,US);
A61M25/0668 (EP,US);
A61B17/3474 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/22] | A61M29/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1998/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ZUGANGSKATHETERISIERUNG | [2002/14] | Englisch: | APPARATUS FOR CATHETERIZATION ACCESS | [2002/14] | Französisch: | DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME | [2002/14] |
Frühere [1998/22] | Vorrichtung und Verfahren zur Zugangskathetisierung | ||
Frühere [1998/22] | METHOD AND APPARATUS FOR CATHETERIZATION ACCESS | ||
Frühere [1998/22] | PROCEDE ET DISPOSITIF D'ACCES POUR CATHETERISME | Eintritt in die regionale Phase | 04.12.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.12.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 04.12.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.12.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.11.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 04.12.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1998/22] | 14.02.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.07.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.01.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 09.08.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP03002188.5 / EP1334744 | Einspruch (Einsprüche) | 06.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE885917 (BOESL MARTIN DR MED) [X] 1,3,6 * the whole document * [A] 8; | [PXA]US5320611 (BONUTTI PETER M [US], et al) [PX] 1,13,14 * column 2, line 34 - column 6, line 56; figures 1-17 * [A] 16; | [X]US3890970 (GULLEN ROBERT L) [X] 1,3,5 * the whole document *; | [A]US4593687 (GRAY LEO C [US]) [A] 1 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US5102401 (LAMBERT JAMES M [US], et al); | [A]US5183464 (DUBRUL WILLIAM R [US], et al); | [A]US4141364 (SCHULTZE JORGE); | [A]US5176649 (WAKABAYASHI AKIO [US]) |