EP0721699 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH EINER DATENSTRUKTUR ZUR DATENKOMPRESSION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.10.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | [1996/29] | Erfinder | 01 /
FULLING, Frank 13 Kellcourt Drive Attleboro, MA 02703 / US | 02 /
DeMELLO, Wayne, M. 55 Hale Street Newton, MA 02164 / US | [1996/29] | Vertreter | McCormack, Derek James Optimus Patents Limited Grove House Lutyens Close Chineham Court Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | [2008/45] |
Frühere [2002/03] | McCormack, Derek James Motorola European Intellectual Property Operations Midpoint Alencon Link Basingstoke Hampshire RG21 7PL / GB | ||
Frühere [1996/29] | Morgan, Marc, et al Motorola Eur. Intel. Prop. Op., Midpoint, Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95920557.6 | 22.05.1995 | [1996/29] | WO1995US06349 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940281946 | 28.07.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 281946 | [1996/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9603809 | Datum: | 08.02.1996 | Sprache: | EN | [1996/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0721699 | Datum: | 17.07.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.02.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0721699 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.02.1996 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.1999 | Klassifikation | IPC: | H03M7/30, H04B1/38, G06F13/38 | [1996/29] | CPC: |
H03M7/3088 (EP,US);
G06T9/005 (EP,US);
Y10S707/99933 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH EINER DATENSTRUKTUR ZUR DATENKOMPRESSION | [1996/29] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR A UNIQUE AND EFFICIENT USE OF A DATA STRUCTURE FOR COMPRESSING DATA | [1996/29] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DESTINES A L'UTILISATION UNIQUE ET EFFICACE D'UNE STRUCTURE DE DONNEES AUX FINS DE COMPRESSION DE DONNEES | [1996/29] | Eintritt in die regionale Phase | 29.04.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.04.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 29.04.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.08.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/41] | 08.03.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.10.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 26.12.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.11.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.07.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.09.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/16] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 26.12.2000 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.12.2000 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.01.2001 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5153591 (CLARK ALAN D [GB]) [A] 1,2,5,8* column 10, line 49 - column 11, line 14; figures 6,7; table II * | Internationale Recherche | [A]US5058144 (FIALA EDWARD R [US], et al); | [A]US5151697 (BUNTON SUZANNE [US]); | [A]US5239298 (WEI VICTOR K [US]) | Prüfung | - "V.42bis compression raises modem data rates", ELECTRONIC ENGINEERING, LONDON, (199006), no. 762, pages 62 - 63 |