EP0766644 - VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON STICKSTOFFTRICHLORID AUS CHLORROHPRODUKTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.09.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 05.11.2003 [2003/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 1050 Bruxelles / BE | [1999/48] |
Frühere [1997/15] | Für alle benannten Staaten SOLVAY (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 B-1050 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
VAN DIEST, Jacques 52C, rue du Dragon B-1640 Rhode-Saint-Genese / BE | 02 /
FILIPPONE, Mauro 7, rue Sernesi I-57012 Rosignano-Castiglioncello / IT | [1997/15] | Vertreter | Anthoine, Paul, et al SOLVAY S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [1999/16] | Anthoine, Paul, et al SOLVAY S.A., Département de la Propriété Industrielle, Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | ||
Frühere [1997/15] | Anthoine, Paul, et al SOLVAY Département de la Propriété Industrielle 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95920910.7 | 30.05.1995 | [1997/15] | WO1995EP02058 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19940007860 | 23.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9407860 | [1997/15] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9600187 | Datum: | 04.01.1996 | Sprache: | FR | [1996/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0766644 | Datum: | 09.04.1997 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 04.01.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0766644 | Datum: | 01.12.1999 | Sprache: | FR | [1999/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.01.1996 | Klassifikation | IPC: | C01B7/07 | [1997/15] | CPC: |
C01B7/0743 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1997/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON STICKSTOFFTRICHLORID AUS CHLORROHPRODUKTEN | [1997/15] | Englisch: | METHOD FOR REMOVING NITROGEN TRICHLORIDE FROM RAW CHLORINE | [1997/15] | Französisch: | PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE TRICHLORURE D'AZOTE PRESENT DANS DU CHLORE BRUT | [1997/15] | Eintritt in die regionale Phase | 23.01.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.01.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.01.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.01.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/15] | 09.07.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.10.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.05.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.09.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.09.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.09.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.12.1999 | SE | 01.12.1999 | DK | 01.03.2000 | CH | 31.05.2000 | LI | 31.05.2000 | [2003/45] |
Frühere [2002/23] | AT | 01.12.1999 | |
SE | 01.12.1999 | ||
CH | 31.05.2000 | ||
LI | 31.05.2000 | ||
Frühere [2002/02] | AT | 01.12.1999 | |
CH | 31.05.2000 | ||
LI | 31.05.2000 | ||
Frühere [2000/51] | AT | 01.12.1999 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]US2692818 (ALBANY BEWICK HOWARD) [DX] 1 * column 1, line 49 - column 2, line 11 *; | [A]DE1034156 (BAYER AG) [A] 6* page 1, column R, line 3 - line 15 * |