EP0775032 - EIN WENDESCHNEIDEINSATZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2004 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: LU | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KENNAMETAL INC. 1600 Technology Way Latrobe, PA 15650 / US | [N/P] |
Frühere [1997/22] | Für alle benannten Staaten KENNAMETAL INC. P.O. Box 231 Latrobe, PA 15650 / US | Erfinder | 01 /
ZITZLAFF, Wolfgang Aurtiefeu Boru 1 D-6367 Karbeu 3 / DE | 02 /
SCHUTZ, Edgar Steiuweg 4 D-5439 Fehl-Ritzenhausen / DE | [1997/22] | Vertreter | Schwepfinger, Karl-Heinz Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 81241 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/22] | Schwepfinger, Karl-Heinz, Dipl.-Ing. Prinz & Partner, Manzingerweg 7 81241 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95926239.5 | 12.07.1995 | [1997/22] | WO1995US08669 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944428514 | 11.08.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4428514 | [1997/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9605009 | Datum: | 22.02.1996 | Sprache: | EN | [1996/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0775032 | Datum: | 28.05.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.02.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0775032 | Datum: | 15.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.02.1996 | Klassifikation | IPC: | B23B27/14 | [1997/22] | CPC: |
C02F1/4672 (EP);
B23B27/141 (EP);
B23B2200/321 (EP);
C02F2305/026 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1997/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EIN WENDESCHNEIDEINSATZ | [1997/22] | Englisch: | AN INDEXABLE INSERT | [1997/22] | Französisch: | PLAQUETTE AMOVIBLE | [1997/22] | Eintritt in die regionale Phase | 05.02.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.02.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.02.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.02.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.02.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/22] | 18.09.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 12.07.1998 | [2004/39] |
Frühere [2000/07] | LU | 31.07.1998 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4214846 (KRAEMER ROLF H [US]); | [A]EP0143758 (SECO TOOLS AB [SE]) [A] 1 * page 3, line 1 - line 22; figures 1,2 * |