EP0779979 - GERUCHSSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.10.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bloodhound Sensors Ltd 175 Woodhouse Lane Leeds LS2 3AR / GB | [1998/52] |
Frühere [1997/26] | Für alle benannten Staaten Mastiff Electronic Systems Ltd Little Mead Cranleigh, Surrey GU6 8ND / GB | Erfinder | 01 /
GIBSON, Timothy, David 61 High Ridge Park Rothwell Leeds LS26 0NL / GB | 02 /
PUTTICK, Peter 95 Rydsehill Road Guilford Surrey GU2 6TY / GB | 03 /
HULBERT, John, Neal 41 Elder Road Bramley Leeds LS13 4DB / GB | 04 /
MARSHALL, Robert, Wilson 38 Barthorpe Crescent Chapel Allerton Leeds LS17 5PE / GB | 05 /
LI, Zhuoshu Apartment 240 24 Van Kruinengen Court Wallington, NJ 07057 / US | [1997/26] | Vertreter | Browne, Robin Forsythe, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | [N/P] |
Frühere [1998/52] | Browne, Robin Forsythe, Dr., et al Urquhart-Dykes & Lord Tower House Merrion Way Leeds LS2 8PA West Yorkshire / GB | ||
Frühere [1997/26] | Browne, Robin Forsythe, Dr. Urquhart-Dykes & Lord Tower House Merrion Way Leeds LS2 8PA West Yorkshire / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95931275.2 | 06.09.1995 | [1997/26] | WO1995GB02117 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19940017913 | 06.09.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9417913 | [1997/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9607901 | Datum: | 14.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0779979 | Datum: | 25.06.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.03.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0779979 | Datum: | 22.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.03.1996 | Klassifikation | IPC: | G01N33/00 | [1997/26] | CPC: |
G01N33/0031 (EP,US);
A61B5/117 (EP);
A61B5/1477 (EP,US);
A61B5/48 (EP,US);
A61B2562/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GERUCHSSENSOR | [1997/26] | Englisch: | ODOUR SENSOR | [1997/26] | Französisch: | DETECTEUR D'ODEUR | [1997/26] | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.04.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.03.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/26] | 25.07.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 31.03.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 02.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.03.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.09.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/49] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 02.06.1998 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.1998 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.06.1998 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.12.1999 | BE | 22.12.1999 | CH | 22.12.1999 | ES | 22.12.1999 | GR | 22.12.1999 | IT | 22.12.1999 | LI | 22.12.1999 | NL | 22.12.1999 | SE | 22.12.1999 | DK | 22.03.2000 | PT | 22.03.2000 | IE | 06.09.2000 | LU | 06.09.2000 | [2008/06] |
Frühere [2004/39] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
GR | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
LU | 06.09.2000 | ||
Frühere [2004/07] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
GR | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
DK | 22.03.2000 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
NL | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
ES | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2002/23] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
SE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2001/50] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
IE | 06.09.2000 | ||
Frühere [2000/52] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
CH | 22.12.1999 | ||
LI | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
Frühere [2000/51] | AT | 22.12.1999 | |
BE | 22.12.1999 | ||
PT | 22.03.2000 | ||
CH | 27.03.2000 | ||
LI | 27.03.2000 | ||
Frühere [2000/50] | BE | 22.12.1999 | |
PT | 22.03.2000 | ||
CH | 27.03.2000 | ||
LI | 27.03.2000 | ||
Frühere [2000/43] | BE | 22.12.1999 | |
PT | 22.03.2000 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CA915458 (BRITISH COLUMBIA RES COUNCIL) [A] 1 * claim 1 *; | [A]US4224071 (BUELL BENNETT G) [A] 1 * claim 1 *; | [Y]WO9303355 (NEOTRONICS LTD [GB], et al) [Y] 1 * page 11, line 9 - line 18 *; | [A]WO9306237 (ALLAGE ASSOCIATES INC [US]) [A] 1* abstract *; | [Y] - T. C. PEARCE & AL., "MACHINE OLFACTION: INTELLIGENT SENSING OF ODOURS", 1993, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5, LE TOUQUET, FR, (19931017), vol. 5, pages 165 - 170, XP000462862 [Y] 1 * the whole document * |