EP0786133 - SYNCHRONE DETEKTION VON KONKURRIERENDEN SERVOBURSTS ZUR KOPFFEINPOSITIONIERUNG IN PLATTENANTRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUANTUM CORPORATION 501 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035 / US | [2001/34] |
Frühere [1997/31] | Für alle benannten Staaten QUANTUM CORPORATION 500 McCarthy Boulevard Milpitas California 95035 / US | Erfinder | 01 /
FISHER, Kevin, D. 3428 South Court Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
FITZPATRICK, Jim 280 Carmelita Drive Mountain View, CA 94040 / US | 03 /
CHE, Xiadong 1120 Kensington Avenue Sunnyvale, CA 94087 / US | [1997/31] | Vertreter | Goodman, Christopher, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Frühere [1997/31] | Goodman, Christopher, et al Eric Potter & Clarkson St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham NG1 1LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95932403.9 | 08.09.1995 | [1997/31] | WO1995US11252 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940320540 | 11.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 320540 | [1997/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9611470 | Datum: | 18.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0786133 | Datum: | 30.07.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.04.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0786133 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 18.04.1996 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.1997 | Klassifikation | IPC: | G11B5/596 | [1997/31] | CPC: |
G11B5/59655 (EP,US);
G11B5/596 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1997/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNCHRONE DETEKTION VON KONKURRIERENDEN SERVOBURSTS ZUR KOPFFEINPOSITIONIERUNG IN PLATTENANTRIEB | [1997/31] | Englisch: | SYNCHRONOUS DETECTION OF CONCURRENT SERVO BURSTS FOR FINE HEAD POSITION IN DISK DRIVE | [1997/31] | Französisch: | DETECTION SYNCHRONE DE SERVOSALVES EN VUE DU POSITIONNEMENT FIN DE LA TETE D'UNE UNITE DE DISQUE | [1997/31] | Eintritt in die regionale Phase | 11.04.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.04.1997 | Recherchengebühr entrichtet | 11.04.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.04.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.05.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 11.04.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/31] | 08.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.05.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.11.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 20.03.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 30.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 19.12.2001 | NL | 19.12.2001 | [2008/06] |
Frühere [2003/09] | NL | 19.12.2001 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5343340 (BOUTAGHOU ZINE-EDDINE [US], et al) [A] 1,4,12,15,24 * column 3, line 4 - column 7, line 51; figure - *; | [A]US5260703 (NGUYEN HUNG C [US], et al) [A] 1,4,12,15,24 * column 6, line 3 - column 14, line 23; figure - *; | [A]US4669004 (MOON RONALD R [US], et al) [A] 1,4,12,15,24 * column 7, line 16 - column 31, line 5; figure - * | Internationale Recherche | [Y]US5089757 (WILSON ROSSER S [US]); | [Y]US5341249 (ABBOTT WILLIAM L [US], et al); | [Y]US5136439 (WEISPFENNING GERALD L [US], et al); | [A]US4511938 (BETTS ALAN J [GB]); | [AP]US5384671 (FISHER KEVIN D [US]); | [A]US5301072 (WILSON ROSSER S [US]) |