EP0735105 - NEUE FLUORANVERBINDUNG, ZWISCHENVERBINDUNG UND CHROMOGENES AUFZEICHNUNGSMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.06.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.08.2001 [2001/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPON SODA CO., LTD. 2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8165 / JP | [N/P] |
Frühere [1996/40] | Für alle benannten Staaten NIPPON SODA CO., LTD. 2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
YANAGITA, Mitsuhiro, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem. 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 02 /
SATO, Takehiro, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem. 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 03 /
SUGA, Shigemi, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem. 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 04 /
HIDAKA, Tomoya, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem. 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 05 /
KAWABE, Toru, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem. 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 06 /
AIZAWA, Mamoru 192-305, Furukawa-cho, Hadazukashi, Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto 612 / JP | 07 /
SATO, Shinichi, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem., 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | 08 /
AOKI, Izuo, Nippon Soda Co., Ltd. R & D Lab. for Spec. Chem., 12-54, Goiminamikaigan Ichihara-shi, Chiba 290 / JP | [1996/40] | Vertreter | Wibbelmann, Jobst Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/40] | Wibbelmann, Jobst, Dr., Dipl.-Chem. Wuesthoff & Wuesthoff, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95934289.0 | 13.10.1995 | [1996/40] | WO1995JP02096 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940278496 | 18.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27849694 | JP19950049172 | 14.02.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4917295 | JP19950080693 | 13.03.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8069395 | [1996/40] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9611986 | Datum: | 25.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0735105 | Datum: | 02.10.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.04.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.04.1996 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2000 | Klassifikation | IPC: | C09B11/28, C07D493/10, B41M5/145, B41M5/30, C07C217/92, C09B11/24 | [2000/08] | CPC: |
C09B11/28 (EP,KR,US);
B41M5/1455 (EP,US);
B41M5/3275 (EP,US);
C07C217/92 (EP,US);
C07D493/10 (EP,US);
C09B11/24 (EP,US)
|
Frühere IPC [1996/40] | C09B11/28, C07D493/10, B41M5/145, B41M5/30, C07C217/92 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, SE [1996/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUE FLUORANVERBINDUNG, ZWISCHENVERBINDUNG UND CHROMOGENES AUFZEICHNUNGSMATERIAL | [1996/40] | Englisch: | NOVEL FLUORAN COMPOUND, INTERMEDIATE, AND CHROMOGENIC RECORDING MATERIAL | [1996/40] | Französisch: | NOUVEAU COMPOSE FLUORANE, INTERMEDIAIRE, ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT CHROMOGENE | [1996/40] | Eintritt in die regionale Phase | 11.06.1996 | Übersetzung eingereicht | 11.06.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.06.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 11.06.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.06.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/40] | 27.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.02.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2001/33] | 13.03.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2001/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]JPS5018525 ; | [Y]JPS60255482 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD, et al); | [XY]JPS63156790 (SHIN NISSO KAKO CO LTD) |