EP0731967 - AKTIVES RAUSCHBEEINFLUSSUNGSGERÄT IN EINEM KANAL MIT HOCH-TURBULENTEM LUFTSTROM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 05.12.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Frühere [2005/48] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company P.O. Box 3707, M.S. 13-08 Seattle Washington 98124-2207 / US | ||
Frühere [1996/38] | Für alle benannten Staaten THE BOEING COMPANY P.O. Box 3707, M.S. 13-08 Seattle, Washington 98124-2207 / US | Erfinder | 01 /
CHRISTENSEN, Terry, N. 3250 22nd Avenue West Seattle, WA 98199 / US | [1996/38] | Vertreter | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Frühere [1996/38] | Land, Addick Adrianus Gosling Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95935109.9 | 25.09.1995 | [1996/38] | WO1995US12244 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940315011 | 29.09.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 315011 | [1996/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9610247 | Datum: | 04.04.1996 | Sprache: | EN | [1996/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0731967 | Datum: | 18.09.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.04.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0731967 | Datum: | 30.11.2005 | Sprache: | EN | [2005/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.04.1996 | Klassifikation | IPC: | G10K11/178 | [1996/38] | CPC: |
G10K11/17881 (EP,US);
G10K11/17857 (EP,US);
G10K11/17861 (EP,US);
G10K2210/1082 (EP,US);
G10K2210/112 (EP,US);
G10K2210/1281 (EP,US);
G10K2210/507 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1996/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIVES RAUSCHBEEINFLUSSUNGSGERÄT IN EINEM KANAL MIT HOCH-TURBULENTEM LUFTSTROM | [1996/38] | Englisch: | ACTIVE NOISE CONTROL IN A DUCT WITH HIGHLY TURBULENT AIRFLOW | [1996/38] | Französisch: | REGULATION ACTIVE DU BRUIT PRODUIT PAR DES ECOULEMENTS D'AIR A FORTE TURBULENCE | [1996/38] | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/38] | 20.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.04.2005 | Termin der mündlichen Verhandlung | 02.06.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.2005 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 01.09.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.09.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
24.08.2006
29.08.2006
ADMISSIBLE AIRBUS SAS/AIRBUS FRANCE/AIRBUS UK Lim AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH/AIRBUS Espana S.L 1,Rond-Point Maurice Bellonte 316,rt de Bayonne/New Filton House Kreetslag 10/Av.de John Lennon S/N 31700 Blagnac/31060 Toulouse Filton,Bristol,BS997AR 21129 Hamburg/Madrid / FR Vertreter des Einsprechenden Augarde, Eric Brevalex 56 Boulevard de l'Embouchure Bât. B B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | [N/P] |
Frühere [2006/40] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.08.2006
29.08.2006
ADMISSIBLE AIRBUS SAS/AIRBUS FRANCE/AIRBUS UK Lim AIRBUS DEUTSCHLAND GmbH/AIRBUS Espana S.L 1,Rond-Point Maurice Bellonte 316,rt de Bayonne/New Filton House Kreetslag 10/Av.de John Lennon S/N 31700 Blagnac/31060 Toulouse Filton,Bristol,BS997AR 21129 Hamburg/Madrid / FR Vertreter des Einsprechenden Augarde, Eric Brevalex 54 boulevard de l'Embouchure B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | 10.10.2006 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 20.04.2007 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 11.07.2008 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2009/02] | 11.07.2008 | Termin der mündlichen Verhandlung | 24.07.2008 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 24.07.2008 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [AX]JPH05188976 ; | [AX]JPH07168585 ; | [APX]WO9519075 (BOLT BERANEK & NEWMAN [US], et al) [AP] 1 * page 13, line 34 - page 15, line 1; figure 14 * [XP] 6; | [A]US3936606 (WANKE RONALD L) [A] 1 * column 18, line 52 - column 20, line 49; figures 1,9-12 *; | [A]JPH05223333 ; | [AD]US4044203 (SWINBANKS MALCOLM ALEXANDER); | [AD]US4815139 (ERIKSSON LARRY J [US], et al); | [AD]EP0454341 (FORD MOTOR CO [GB], et al) | [AX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931111), vol. 017, no. 614, Database accession no. (P - 1642), & JP05188976 A 19930730 (TOSHIBA CORP) [A] 1,3,5,7 * abstract * [X] 6 | [AX] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 95, no. 35, Database accession no. 95-266397, & JPH07168585 A 19950704 (FUJITSU LTD) [A] 1 * abstract * [X] 6,8 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19931210), vol. 017, no. 671, Database accession no. (M - 1525), & JP05223333 A 19930831 (MATSUSHITA SEIKO CO LTD;OTHERS: 01) [A] 1 * abstract * | Prüfung | US4258823 |