EP0744207 - KATALYSATORSTRUKTUR UND VORRICHTUNG ZUR GASREINIGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.08.2003 [2003/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI KAISHA 6-2, 2-chome, Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [1996/48] | Erfinder | 01 /
KATO, Yasuyoshi, Kure Research Laboratory Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha, 3-36, Takara- machi, Kure-shi, Hiroshima 737 / JP | 02 /
ISHIKAWA, Tomihisa Kure Works Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9,Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 03 /
NAGAI, Yoshinori Kure Works Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9 Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 04 /
MORITA, Isato Kure Works Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9,Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 05 /
MUKAI, Masato Kure Works of Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9, Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 06 /
YAMADA, Akihiro Kure Works of Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9, Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 07 /
MICHIMOTO, Takashi Kure Works of Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-9, Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 08 /
MORII, Masaharu Bab-Hitachi Engineering Co., Ltd. 6-9, Takara-machi Kure-shi Hiroshima 737 / JP | 09 /
KURODA, Hiroshi Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha 6-2, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [1996/48] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/48] | Goddar, Heinz J., Dr. FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95936791.3 | 14.11.1995 | [1996/48] | WO1995JP02323 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940280869 | 15.11.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 28086994 | JP19950007112 | 20.01.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 711295 | JP19950085636 | 11.04.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8563695 | JP19950191648 | 27.07.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 19164895 | JP19950196744 | 01.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 19674495 | [1996/48] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9614920 | Datum: | 23.05.1996 | Sprache: | EN | [1996/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0744207 | Datum: | 27.11.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.05.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0744207 | Datum: | 28.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 23.05.1996 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.01.1997 | Klassifikation | IPC: | B01D53/38, B01J35/02, B01J35/04 | [1996/48] | CPC: |
F01N3/2821 (EP,US);
B01J35/00 (EP,FI,KR,US);
B01D53/38 (FI);
B01D53/8631 (EP,US);
B01J35/30 (EP,FI,KR,US);
B01J35/56 (EP,FI,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, GB, IT, SE [1996/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KATALYSATORSTRUKTUR UND VORRICHTUNG ZUR GASREINIGUNG | [1996/48] | Englisch: | CATALYST STRUCTURE AND GAS PURIFICATION APPARATUS | [1996/48] | Französisch: | STRUCTURE DE CATALYSEUR ET APPAREIL DE PURIFICATION DE GAZ | [1996/48] | Eintritt in die regionale Phase | 24.05.1996 | Übersetzung eingereicht | 24.05.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.05.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 24.05.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.05.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/48] | 29.10.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.05.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.11.2001 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.12.2001 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 17.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.03.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP00106440.1 / EP1027917 | EP02023383.9 / EP1284155 | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE8705723U ; | [Y]DE8527885U ; | [XY]EP0433222 (SULZER AG [CH]); | [PX]DE4316132 (SIEMENS AG [DE]) | Internationale Recherche | [X]JPS6128377B ; | [X]JPH0268145 (BABCOCK HITACHI KK) |