EP0796471 - Fernbestellsystem und -methode [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1997/39] | FERNBESTELLSYSTEM | ||
[2000/13] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 08.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.06.2007 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 11.07.2007 [2007/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UBS AG Bahnhofstrasse 45 8001 Zürich / CH | [2006/26] |
Frühere [2001/48] | Für alle benannten Staaten HighPoint Systems, Inc. 10 Maguire Road, Suite 322 Lexington, MA 02421 / US | ||
Frühere [1998/19] | Für alle benannten Staaten HighPoint Systems, Inc. 767 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138 / US | ||
Frühere [1997/39] | Für alle benannten Staaten HIGHPOINT SYSTEMS, INC. Suite 200, 74 Stone Road Belmont, MA 02178 / US | Erfinder | 01 /
GREEN, Jonathan, B. 74 Stone Road Belmont, MA 02178 / US | 02 /
POPE, William, R. 74 Highland Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [1997/39] | Vertreter | Röthinger, Rainer, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/26] | Röthinger, Rainer, et al c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2004/14] | Kreutzer, Ulrich, Dipl.-Phys., et al Cabinet Beau de Loménie, Bavariaring 26 80336 Munich / DE | ||
Frühere [1997/39] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95942945.7 | 27.11.1995 | [1997/39] | WO1995US15517 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940351795 | 08.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 351795 | [1997/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9618163 | Datum: | 13.06.1996 | Sprache: | EN | [1996/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0796471 | Datum: | 24.09.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0796471 | Datum: | 04.04.2001 | Sprache: | EN | [2001/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.06.1996 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.1999 | Klassifikation | IPC: | G06F19/00, G06F17/60 | [1999/26] | CPC: |
G06Q10/087 (EP,US);
G06Q30/0635 (EP,US);
G06Q30/0643 (EP,US)
|
Frühere IPC [1997/39] | G06F19/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1997/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fernbestellsystem und -methode | [2000/13] | Englisch: | Remote ordering system and method | [2000/13] | Französisch: | Dispositif et méthode de téléachat | [2000/13] |
Frühere [1997/39] | FERNBESTELLSYSTEM | ||
Frühere [1997/39] | REMOTE ORDERING SYSTEM | ||
Frühere [1997/39] | DISPOSITIF DE PASSAGE DE COMMANDE A DISTANCE | Eintritt in die regionale Phase | 01.07.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.07.1997 | Recherchengebühr entrichtet | 01.07.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.07.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 02.07.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/39] | 27.01.1999 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 17.06.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.1999 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 01.09.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 01.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.10.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.01.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.01.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.02.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
10.05.2006
WITHDRAWN UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Vertreter des Einsprechenden Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/20] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
10.05.2006
WITHDRAWN UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Vertreter des Einsprechenden Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2002/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
17.01.2002
ADMISSIBLE UBS AG Talstrasse 83 8001 Zürich / CH Vertreter des Einsprechenden Röthinger, Rainer c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2002/09] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
UBS AG Postfach 4002 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Röthinger, Rainer c/o Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | 12.02.2002 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 07.06.2002 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 29.01.2003 | Termin der mündlichen Verhandlung | 18.07.2003 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 18.07.2003 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 09.05.2007 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2007/28] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 25.09.2003 | Beschwerde eingegangen No. T1033/03 | 28.11.2003 | Begründung eingereicht | 09.05.2007 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4734858 (SCHLAFLY HUBERT J [US]) [Y] 1-75 * the whole document *; | [Y] - FEIGENOFF, CHARLES, "CD_ROM comes home: Bell Atlantic's intelligent home of the 21st century (home-based information services)", DIALOG FILE 148, Dialog Information Services, (199312), XP002101943 [Y] 1-75 * abstract * | [ ] - FEIGENOFF, CHARLES, "CD_ROM comes home: Bell Atlantic's intelligent home of the 21st century (home-based information services)", CD_ROM NEWS EXTRA, (199312), vol. V1, no. N6, page 16(4) [ ] * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US4734858 (SCHLAFLY HUBERT J [US]); | [Y]US5250789 (JOHNSEN EDWARD L [US]); | [Y]US5319542 (KING JR JOHN E [US], et al) | [Y] - VIDEODISC AND OPTICAL DISK, Volume 5, No. 4, July-August 1985, "News and Notes". |