EP0797622 - HOCHDICHTES POLYETHYLEN MIT HOHEM MOLEKULARGEWICHT, MIT VERBESSERTER REISSFESTIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ExxonMobil Chemical Patents Inc. P.O. Box 2149 Baytown, TX 77522-2149 / US | [N/P] |
Frühere [1997/40] | Für alle benannten Staaten EXXON CHEMICAL PATENTS INC. 5200 Bayway Drive Baytown, TX 77520-2149 / US | Erfinder | 01 /
BEST, Steven, Arthur 15702 Hillside Falls Houston, TX 77052 / US | 02 /
DANILUK, Thomas, Samyon 923 Chinquapin Place Houston, TX, 77094 / US | [1999/01] |
Frühere [1997/40] | 01 /
BEST, Steven, Arthur 16802 Doverwood Way Houston, TX 77058 / US | ||
02 /
DANILUK, Thomas, Samyon 24651 Nodding Flower Court Barrington, IL 60010 / US | Vertreter | Dew, Melvyn John, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. IP Law Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | [N/P] |
Frühere [1997/43] | Dew, Melvyn John, et al Exxon Chemical Europe Inc. P.O.Box 105 1830 Machelen / BE | ||
Frühere [1997/40] | Bawden, Peter Charles, et al Exxon Chemical Ltd P O Box 1 Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95943038.0 | 12.12.1995 | [1997/40] | WO1995US15960 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940354393 | 12.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 354393 | [1997/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9618678 | Datum: | 20.06.1996 | Sprache: | EN | [1996/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0797622 | Datum: | 01.10.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.06.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0797622 | Datum: | 10.03.1999 | Sprache: | EN | [1999/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.06.1996 | Klassifikation | IPC: | C08L23/06 | [1997/40] | CPC: |
C08J5/18 (EP,US);
C08L23/06 (EP,US);
C08J2323/04 (EP,US);
C08L23/0815 (EP,US);
C08L2314/02 (EP,US);
C08L2314/06 (EP,US);
| C-Set: |
C08L23/06, C08L2666/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHDICHTES POLYETHYLEN MIT HOHEM MOLEKULARGEWICHT, MIT VERBESSERTER REISSFESTIGKEIT | [1997/40] | Englisch: | HIGH MOLECULAR WEIGHT HIGH DENSITY POLYETHYLENE WITH IMPROVED TEAR RESISTANCE | [1997/40] | Französisch: | POLYETHYLENE DE POIDS MOLECULAIRE ET DE DENSITE ELEVES POSSEDANT UNE RESISTANCE AMELIOREE A LA DECHIRURE | [1997/40] | Eintritt in die regionale Phase | 01.07.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.07.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.06.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.06.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/40] | 15.01.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.05.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 04.08.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.03.1999 | CH | 10.03.1999 | ES | 10.03.1999 | GR | 10.03.1999 | IT | 10.03.1999 | LI | 10.03.1999 | SE | 10.03.1999 | DK | 10.06.1999 | PT | 11.06.1999 | [2008/06] |
Frühere [2003/46] | AT | 10.03.1999 | |
CH | 10.03.1999 | ||
ES | 10.03.1999 | ||
GR | 10.03.1999 | ||
LI | 10.03.1999 | ||
SE | 10.03.1999 | ||
DK | 10.06.1999 | ||
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 10.03.1999 | |
CH | 10.03.1999 | ||
ES | 10.03.1999 | ||
GR | 10.03.1999 | ||
LI | 10.03.1999 | ||
SE | 10.03.1999 | ||
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2002/23] | AT | 10.03.1999 | |
CH | 10.03.1999 | ||
GR | 10.03.1999 | ||
LI | 10.03.1999 | ||
SE | 10.03.1999 | ||
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2001/23] | AT | 10.03.1999 | |
CH | 10.03.1999 | ||
GR | 10.03.1999 | ||
LI | 10.03.1999 | ||
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2000/52] | AT | 10.03.1999 | |
CH | 10.03.1999 | ||
LI | 10.03.1999 | ||
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2000/50] | AT | 10.03.1999 | |
PT | 11.06.1999 | ||
CH | 15.06.1999 | ||
LI | 15.06.1999 | ||
Frühere [2000/23] | AT | 10.03.1999 | |
PT | 11.06.1999 | ||
Frühere [2000/21] | AT | 10.03.1999 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4770912 (FURRER WILLIAM W [US], et al) [A] 1-8 * see claims; figure1 *; | [A]EP0339990 (SHELL OIL CO [US], et al) [A] 1-8 * see claims *; | [X]WO9119763 (EXXON CHEMICAL PATENTS INC [US]) [X] 4,5,7 * see claims; page 9, table II; page 14, table V, blend B-3 and B-4 *; | [X]US5153039 (PORTER JAY P [US], et al) [X] 1,2,4,5,7 * see claims; columns 3 and 4, examples 1 to 3 *; | [A]EP0517222 (HOECHST AG [DE]) [A] 1-8* see claims * |