EP0800636 - VORRICHTUNG ZUM AUSTRAG VON BRENNSTOFF UND OXIDATIONSMITTEL AUS EINEM BRENNER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1997/42] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUSTRAG VON BRENNSTOFF UND OXIDATIONSMITTEL AUS EINEM BRENNER | ||
[2000/12] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.10.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2004 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 25.08.2004 [2004/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMBUSTION TEC. INC. 2501 Clark Street Apopka Florida 32703 / US | [N/P] |
Frühere [1997/42] | Für alle benannten Staaten COMBUSTION TEC. Inc. 2501 Clark Street Apopka, Florida 32703 / US | Erfinder | 01 /
JOSHI, Mahendra, L. 1232 Timberland Trail Altamonte Springs, FL 32714 / US | 02 /
BROADWAY, Lee 1026 Hillcrest Court Eustis, FL 32726 / US | 03 /
MOHR, Patrick, J. 1000 Shellcracker Road Mims, FL 32754 / US | [1997/42] | Vertreter | Keller Schneider Patent- und Markenanwälte AG (Zürich) Beethovenstrasse 49 Postfach 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [1997/42] | Patentanwaltsbüro Feldmann AG Kanalstrasse 17 8152 Glattbrugg / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95944768.1 | 29.12.1995 | [1997/42] | WO1995US17069 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940366621 | 30.12.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 366621 | [1997/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9621823 | Datum: | 18.07.1996 | Sprache: | EN | [1996/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0800636 | Datum: | 15.10.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.07.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0800636 | Datum: | 06.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.07.1996 | Klassifikation | IPC: | F23D14/58, F23D14/22 | [1997/42] | CPC: |
F23D14/22 (EP,US);
F23D14/56 (EP,US);
F23C2201/20 (EP,US);
F23D2900/00006 (EP,US);
F23D2900/00013 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [1997/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM AUSTRAG VON BRENNSTOFF UND OXIDATIONSMITTEL AUS EINEM BRENNER | [2000/12] | Englisch: | APPARATUS FOR DISPENSING FUEL AND OXIDANT FROM A BURNER | [2000/12] | Französisch: | APPAREIL POUR DIFFUSER UN COMBUSTIBLE ET UN OXYDANT DEPUIS UN BRULEUR | [2000/12] |
Frühere [1997/42] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUSTRAG VON BRENNSTOFF UND OXIDATIONSMITTEL AUS EINEM BRENNER | ||
Frühere [1997/42] | METHOD AND APPARATUS FOR DISPENSING FUEL AND OXIDANT FROM A BURNER | ||
Frühere [1997/42] | PROCEDE ET APPAREIL POUR DIFFUSER UN COMBUSTIBLE ET UN OXYDANT DEPUIS UN BRULEUR | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.07.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 07.07.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/42] | 21.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 18.05.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 13.06.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.09.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.09.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 06.12.2000 | DE | 07.03.2001 | [2004/35] |
Frühere [2002/15] | DE | 07.03.2001 | |
FR | 04.05.2001 | ||
Frühere [2002/10] | FR | 04.05.2001 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]AU4719485B (TECHNOSEARCH PTY.) [X] 1,5,8,15 [Y] 6,7,16,17; | [YA]US4504213 (MARKUS GERARDUS A [NL]) [Y] 6,7,16,17 [A] 1,5,8,15; | [A]EP0513414 (HOTWORK INT SA [LU]) [A] 2-4,10-14 |